EP3185119 - BEURTEILUNGSVORRICHTUNG, BEURTEILUNGSVERFAHREN IN EINER BEURTEILUNGSVORRICHTUNG UND DRUCKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.10.2021 [2021/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 1-6, Shinjuku 4-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-8801 / JP | [2017/26] | Erfinder | 01 /
MURAYAMA, Noriaki c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano, 392-8502 / JP | [2017/26] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2017/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16206697.1 | 23.12.2016 | [2017/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150253625 | 25.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015253625 | [2017/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3185119 | Datum: | 28.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.05.2017 | Klassifikation | IPC: | G06F3/12, B41J3/36, B41J3/407, G06F1/26, // B41J29/393, G06F1/3212 | [2020/48] | CPC: |
G06F3/121 (EP,US);
B41J29/393 (EP,CN,US);
G01R31/3647 (US);
B41J2/0457 (US);
B41J23/00 (US);
B41J29/38 (EP,US);
B41J3/36 (EP,US);
B41J3/4075 (EP,US);
G01R31/367 (US);
G06F1/3212 (EP,US);
G06F1/329 (EP,US);
G06F3/1229 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/26] | G06F3/12, B41J3/36, B41J3/407, G06F1/26, // B41J29/393 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/07] |
Frühere [2017/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEURTEILUNGSVORRICHTUNG, BEURTEILUNGSVERFAHREN IN EINER BEURTEILUNGSVORRICHTUNG UND DRUCKER | [2017/26] | Englisch: | JUDGMENT DEVICE, PROGRAM, JUDGMENT METHOD IN JUDGMENT DEVICE, AND PRINTER | [2017/26] | Französisch: | DISPOSITIF D'ÉVALUATION, PROGRAMME, PROCÉDÉ DE D'ÉVALUATION DANS UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET IMPRIMANTE | [2017/26] | Prüfungsverfahren | 23.12.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/07] | 25.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/41] | 27.05.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JPH10105295 (CANON KK) [X] 1,2,7-10,13-15 * paragraphs [0002] - [0016] * * paragraphs [0025] , [0034] - [0037] * * paragraphs [0041] - [0052] * * figures 7-9 * [I] 3-6,11,12; | [XI]US2002033872 (TAKAHASHI YASUO [JP]) [X] 1,7-9,13-15 * paragraphs [0016] - [0018] * * paragraphs [0031] - [0038] * * paragraphs [0053] - [0063] * * paragraphs [0083] - [0095] * * figures 1, 2A, 4, 6, 7 *[I] 2-6,10-12 | vom Anmelder | JP2014188931 |