Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
10.09.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.10.2021 [2021/41] |
28.05.2021 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
08.12.2020 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
08.12.2020 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.10.2020 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
23.10.2020 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
04.12.2019 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
15.07.2019 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
22.03.2019 | Erster Prüfungsbericht | |
20.03.2019 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
07.12.2018 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
12.01.2018 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
12.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 14.02.2018 [2018/07] |
12.01.2018 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 14.02.2018 [2018/07] |
01.12.2017 | Änderung durch den Anmelder | |
26.05.2017 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
23.12.2016 | Änderung - Vertreter |