EP3343192 - OPTISCHER DREHMOMENTSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.12.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aros Electronics AB Östergårdsgatan 12 431 53 Mölndal / SE | [N/P] |
Frühere [2018/27] | Für alle benannten Staaten Aros Electronics AB Ostergardsgatan 12 431 53 Mölndal / SE | Erfinder | 01 /
HELLSTRÖM, Jerker Brandsbovägen 7 449 44 NOL / SE | 02 /
LUNDBERG, Per Klyfteråsen 58 427 35 Billdal / SE | [2018/27] | Vertreter | AWA Sweden AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | [2018/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16207243.3 | 29.12.2016 | [2018/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3343192 | Datum: | 04.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2017 | Klassifikation | IPC: | G01L3/12 | [2018/27] | CPC: |
G01L3/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] |
Frühere [2018/27] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHER DREHMOMENTSENSOR | [2018/27] | Englisch: | OPTICAL TORQUE SENSOR | [2018/27] | Französisch: | CAPTEUR OPTIQUE DE COUPLE | [2018/27] | Prüfungsverfahren | 13.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/04] | 13.12.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/48] | 30.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2018 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.01.2019 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003010137 (DALTON BRUCE [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0007] - paragraph [0028] *; | [A]US2009323203 (ADAMS DENNIS J [US], et al) [A] 1-13 * paragraph [0003] - paragraph [0006]; figures 4,5 *; | [A]WO2016018225 (HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC [US]) [A] 1-13 * page 2, line 23 - page 3, line 10; figures 2A,6A * * page 11, line 28 - page 13, line 7 * | vom Anmelder | US3938890 | US7784364 | US7559258 | KR20120044435 | JP5177890B | US6817528 | - SCHWARZE CR, "Risley prism scan-based approach to standoff trace explosive detection", OPT. ENG. 0001, vol. 53, no. 2, page 021110 | - M. OSTASZEWSKI; S. HARFORD; N. DOUGHTY; C. HOFFMAN; M. SANCHEX; D. GUTOW; R. PIERCE, "Risley prism beam pointer", PROC. SPIE FREE-SPACE LASER COMMUNICATIONS VI, (2006), vol. 6304, pages 630406.1 - 630406.10 |