EP3223980 - ADDITIVES HERSTELLUNGSVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DICKERER PULVERSCHICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/40] | ADDITIVES HERSTELLUNGSVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DICKERER PULVERSCHICHTEN UND BAUTEIL | ||
[2020/48] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.09.2021 [2021/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | [2021/04] |
Frühere [2017/40] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
BRUNHUBER, Christian Zogenreuth 6 91275 Auerbach / DE | 02 /
SOLLER, Thomas Jahnstrasse 11 94469 Deggendorf / DE | 03 /
REGNERY, David Zedernweg 19 47228 Duisburg / DE | [2017/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16700568.5 | 13.01.2016 | [2017/40] | WO2016EP50550 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510201686 | 30.01.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015201686 | [2017/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016120069 | Datum: | 04.08.2016 | Sprache: | DE | [2016/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3223980 | Datum: | 04.10.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.08.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.08.2016 | Klassifikation | IPC: | B22F1/00, B22F3/105, B29C67/00, B33Y10/00, B29C64/153 | [2020/46] | CPC: |
B29C64/153 (EP,US);
B22F10/00 (CN);
B22F1/052 (EP,CN,US);
B22F1/06 (EP,CN,US);
B22F10/28 (EP,CN,US);
B22F12/67 (EP,CN,US);
B23K26/144 (US);
B23K26/342 (US);
B23K26/70 (US);
|
Frühere IPC [2017/40] | B22F1/00, B22F3/105, B29C67/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADDITIVES HERSTELLUNGSVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DICKERER PULVERSCHICHTEN | [2020/48] | Englisch: | ADDITIVE PRODUCTION METHOD USING THICKER POWDER LAYERS | [2020/48] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION ADDITIVE AU MOYEN DE COUCHES DE POUDRE ÉPAISSES | [2020/48] |
Frühere [2017/40] | ADDITIVES HERSTELLUNGSVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DICKERER PULVERSCHICHTEN UND BAUTEIL | ||
Frühere [2017/40] | ADDITIVE PRODUCTION METHOD USING THICKER POWDER LAYERS, AND COMPONENT | ||
Frühere [2017/40] | PROCÉDÉ DE FABRICATION ADDITIVE AU MOYEN DE COUCHES DE POUDRE ÉPAISSES, ET PIÈCE | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/40] | 21.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.06.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/36] | 20.04.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE19818469 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,9 * example 1 * * figures 11,12 *; | [XY]EP0946325 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1-3,5,9 * paragraphs [0001] , [0 21] , [0023] , [0 26] , [0 28] * * figure 1 * [Y] 6,7; | [Y]DE102004008054 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) [Y] 6 * paragraphs [0056] , [0 57] *; | [Y]DE102006056422 (CL SCHUTZRECHTSVERWALTUNGS GMBH [DE]) [Y] 7 * figure 7 * * page 1 *; | [XI]US2012237745 (DIERKES STEPHAN [DE], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0001] , [ 137] , [ 138] * * figure 1 * [I] 8; | [A]FR2998496 (ASS POUR LA RECH ET LE DEV DE METHODES ET PROCESSUS IND ARMINES [FR], et al) [A] 2,8 * page 5, lines 5-10 * * page 15, line 31 - page 16, line 11 ** page 13, lines 21-32 *; | [XYI]US2014348692 (BESSAC CHRISTOPHE [FR], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0013] , [0 16] - [0020] - [0 68] * * figure 1 * [Y] 6 [I] 2-5 |