EP3254096 - ORGANISCHES TRANSISTORBASIERTES SYSTEM FÜR ELEKTROPHYSIOLOGISCHE ÜBERWACHUNG VON ZELLEN UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG DER ZELLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.11.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI Via San Giorgio 12 09124 Cagliari / IT | Für alle benannten Staaten Universita' degli Studi di Genova Via Balbi, 5 16126 Genova / IT | [2017/50] | Erfinder | 01 /
TEDESCO, MariaTeresa Corso Torino 20/7 I-16129 Genova / IT | 02 /
BONFIGLIO, Annalisa Via Belvedere 30/2 I-16040 Leivi (GE) / IT | 03 /
SPANU, Andrea Via del Sestante 16 I-09126 Cagliari / IT | 04 /
LAI, Stefano Via Salvatore Mannironi 7 I-09134 Cagliari / IT | 05 /
MARTINOIA, Sergio Via Zara 32/4 I-16145 Genova / IT | 06 /
COSSEDDU, Piero Via della Pineta 44 I-09125 Cagliari / IT | [2017/50] | Vertreter | Montevecchi, Emma Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi 18 35122 Padova / IT | [N/P] |
Frühere [2018/52] | Porta, Checcacci & Associati S.p.A Via Vittoria Colonna, 4 20149 Milano / IT | ||
Frühere [2017/50] | Porta, Checcacci & Associati S.p.A Via Trebbia, 20 20135 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16705451.9 | 04.02.2016 | [2017/50] | WO2016EP52433 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2015MI00145 | 04.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20150145 | [2017/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016124714 | Datum: | 11.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3254096 | Datum: | 13.12.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.08.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3254096 | Datum: | 26.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.08.2016 | Klassifikation | IPC: | G01N27/414, G01N33/483 | [2017/50] | CPC: |
G01N27/4145 (EP,US);
G01N33/4833 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ORGANISCHES TRANSISTORBASIERTES SYSTEM FÜR ELEKTROPHYSIOLOGISCHE ÜBERWACHUNG VON ZELLEN UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG DER ZELLEN | [2017/50] | Englisch: | AN ORGANIC TRANSISTOR-BASED SYSTEM FOR ELECTROPHYSIOLOGICAL MONITORING OF CELLS AND METHOD FOR THE MONITORING OF THE CELLS | [2017/50] | Französisch: | SYSTÈME A TRANSISTOR ORGANIQUE POUR SURVEILLANCE ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE DE CELLULES ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE DES CELLULES | [2017/50] | Eintritt in die regionale Phase | 31.08.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/50] | 31.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.02.2016 | AL | 26.12.2018 | AT | 26.12.2018 | CY | 26.12.2018 | CZ | 26.12.2018 | DK | 26.12.2018 | EE | 26.12.2018 | ES | 26.12.2018 | FI | 26.12.2018 | HR | 26.12.2018 | IT | 26.12.2018 | LT | 26.12.2018 | LV | 26.12.2018 | MC | 26.12.2018 | MK | 26.12.2018 | NL | 26.12.2018 | PL | 26.12.2018 | RO | 26.12.2018 | RS | 26.12.2018 | SE | 26.12.2018 | SI | 26.12.2018 | SK | 26.12.2018 | SM | 26.12.2018 | TR | 26.12.2018 | IE | 04.02.2019 | LU | 04.02.2019 | MT | 04.02.2019 | FR | 26.02.2019 | BE | 28.02.2019 | BG | 26.03.2019 | NO | 26.03.2019 | GR | 27.03.2019 | IS | 26.04.2019 | PT | 26.04.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/32] | HU | 04.02.2016 | |
AL | 26.12.2018 | ||
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/45] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 26.12.2018 | |
NO | 26.03.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2012265474 (REARICK TODD [US], et al) [A] 1-16 * paragraph [0500]; figure 33 *; | [AP] - A. SPANU ET AL, "An organic transistor-based system for reference-less electrophysiological monitoring of excitable cells", SCIENTIFIC REPORTS, (20150306), vol. 5, doi:10.1038/srep08807, page 8807, XP055270981 [AP] 1-26 * abstract * * page 6, column 1, paragraph 6 - column 2, paragraph 2; figures 1-5 * * page 2, column 1, paragraph 2 - page 6, column 1, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep08807 | [A] - S. LAI ET AL, "Ultralow Voltage, OTFT-Based Sensor for Label-Free DNA Detection", ADVANCED MATERIALS, DE, (20130104), vol. 25, no. 1, doi:10.1002/adma.201202996, ISSN 0935-9648, pages 103 - 107, XP055222313 [A] 1-16 * page 103, column 2, paragraph 3 - page 105, column 1, paragraph 3; figures 1,2 * * page 106, column 2, paragraph 3 - page 107, column 1, paragraph 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adma.201202996 | [A] - LAMBACHER A ET AL, "Electrical imaging of neuronal activity by multi-transistor-array (MTA) recording at 7.8 mum resolution", APPLIED PHYSICS A: MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, SPRINGER INTERNATIONAL, DE, (20041101), vol. A79, no. 7, ISSN 0947-8396, pages 1607 - 1611, XP002467452 [A] 17-19,21 * abstract * * page 1607, column right, paragraph 1 - page 1609, column left, paragraph 1; figures 3,4 * | [A] - ZECK G ET AL, "Noninvasive neuroelectronic interfacing with synaptically connected snail neurons immobilized on a semiconductor chip", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, US, (20010828), vol. 98, no. 18, doi:10.1073/PNAS.181348698, ISSN 0027-8424, pages 10457 - 10462, XP002305989 [A] 23,24 * page 10457, column 2, paragraph 3 - page 10459, column 2, paragraph 1; figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.181348698 | [A] - MONIA DEMELAS ET AL, "Charge sensing by organic charge-modulated field effect transistors: application to the detection of bio-related effects", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, GB, (20130101), vol. 1, no. 31, doi:10.1039/c3tb20237b, ISSN 2050-750X, page 3811, XP055222324 [A] 7,22 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c3tb20237b | [A] - STEFANO LAI ET AL, "Ultralow Voltage Pressure Sensors Based on Organic FETs and Compressible Capacitors", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (20130601), vol. 34, no. 6, doi:10.1109/LED.2013.2257660, ISSN 0741-3106, pages 801 - 803, XP011510844 [A] 5,21 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LED.2013.2257660 | [AP] - FABRIZIO ANTONIO VIOLA ET AL, "Flexible temperature sensors based on charge modulated organic thin film transistors", 2015 11TH CONFERENCE ON PH.D. RESEARCH IN MICROELECTRONICS AND ELECTRONICS (PRIME), (20150601), doi:10.1109/PRIME.2015.7251389, ISBN 978-1-4799-8229-5, pages 278 - 281, XP055271239 [AP] 6,20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PRIME.2015.7251389 | vom Anmelder | - SIMON D. T. ET AL., NATURE MATERIAL, (2009), vol. 8, pages 742 - 746 | - KHODAGHOLY ET AL., NATURE COMMUNICATION, (2013), vol. 4 | - BENFENATI ET AL., NATURE MATERIAL, (2013), vol. 12, pages 672 - 680 | - LAI, S.; COSSEDDU, P.; GAZZADI, G. C.; BARBARO, M.; BONFIGLIO, A, "Towards high frequency performances of ultra-low voltage OTFTs: Combining self-alignment and hybrid, nanosized dielectrics", ORGANIC ELECTRONICS, (2013), vol. 14, pages 754 - 761 | - SIMPSON, P, "Stimulation of hypertrophy of cultured neonatal rat heart cells through an alpha 1-adrenergic receptor and induction of beating through an alpha 1- and beta 1-adrenergic receptor interaction. Evidence for independent regulation of growth and beating", CIRC. RES., (1985), vol. 56, pages 884 - 894 | - YONEMOCHI, H.; SAIKAWA, T.; TAKAKURA, T.; ITO, S.; TAKAKI, R, "Effects of calcium antagonist on l3-receptors of cultured cardiac myocytes isolated from neonatal rat ventricle", CIRCULATION, (1990), vol. 81, pages 1401 - 1408 | - DARROW, B. J.; FAST, V. G.; KTEBER, A. G.; BEYER, E. C.; SAFFITZ, J. E, "Increased Conduction Velocity and Enhanced Connexin Expression in Dibutyryl cAMP-Treated Cultured Cardiac Myocytes", CIRC. RES, (1996), vol. 79, pages 174 - 183 |