08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
09.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
12.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.07.2020 [2020/29] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
21.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.2020 [2020/12] |
24.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] |
01.11.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
04.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.11.2019 [2019/45] |
30.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
23.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.09.2019 [2019/39] |
16.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.09.2019 [2019/38] |
09.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.09.2019 [2019/37] |
26.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.08.2019 [2019/35] |
19.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
12.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2019 [2019/33] |
21.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.07.2019 [2019/30] |
24.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2019 [2019/26] |
17.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2019 [2019/25] |
10.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
26.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2019 [2019/22] |
19.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] |
12.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2019 [2019/20] |
22.02.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
23.11.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
21.11.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
21.11.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
20.11.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
18.09.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
18.07.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
09.04.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
06.04.2018 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 09.05.2018 [2018/19] |
06.04.2018 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 09.05.2018 [2018/19] |
02.03.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.11.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
10.11.2017 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
10.11.2017 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
25.10.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.10.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
26.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.09.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
01.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.08.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.08.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.03.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|