EP3265187 - GESCHICKLICHKEITSSPIEL ZUM WERFEN UND AUFFANGEN EINES PROJEKTILS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/02] | GESCHICKLICHKEITSSPIEL ZUM ANTREIBEN UND EMPFANGEN EINES GESCHOSSES | ||
[2018/29] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FlexSoFun Boulevard Cauchy 28 5000 Namur / BE | [2018/51] |
Frühere [2018/02] | Für alle benannten Staaten Chaudy, André 13 Avenue des Cèdres 1970 Wezembeek-Oppem / BE | Erfinder | 01 /
CHAUDY André 13 avenue des Cèdres 1970 Wezembeek-Oppem / BE | [2018/51] |
Frühere [2018/02] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | ABYOO Centre Monnet Avenue Jean Monnet 1 1348 Louvain-La-Neuve / BE | [N/P] |
Frühere [2018/02] | De Groote, Christophe, et al Abyoo sprl Centre Monnet Avenue Jean Monnet, 1 1348 Louvain-la-Neuve / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16707071.3 | 25.02.2016 | [2018/02] | WO2016EP53947 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20150000096 | 04.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 201500096 | [2018/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016139115 | Datum: | 09.09.2016 | Sprache: | FR | [2016/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3265187 | Datum: | 10.01.2018 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 09.09.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3265187 | Datum: | 19.12.2018 | Sprache: | FR | [2018/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.09.2016 | Klassifikation | IPC: | A63B65/12, A63B67/00, A63B67/18 | [2018/29] | CPC: |
A63B65/125 (EP,CN,KR,US);
A63B67/18 (EP,CN,US);
A63B67/187 (KR,US);
A63B67/002 (US)
|
Frühere IPC [2018/02] | A63B65/12, A63B67/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GESCHICKLICHKEITSSPIEL ZUM WERFEN UND AUFFANGEN EINES PROJEKTILS | [2018/29] | Englisch: | GAME OF SKILL FOR LAUNCHING AND RECEIVING A PROJECTILE | [2018/29] | Französisch: | JEU D'ADRESSE POUR PROPULSER ET RÉCEPTIONNER UN PROJECTILE | [2018/02] |
Frühere [2018/02] | GESCHICKLICHKEITSSPIEL ZUM ANTREIBEN UND EMPFANGEN EINES GESCHOSSES | ||
Frühere [2018/02] | GAME OF SKILL FOR PROPELLING AND RECEIVING A PROJECTILE | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/02] | 25.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.02.2016 | AL | 19.12.2018 | AT | 19.12.2018 | CY | 19.12.2018 | CZ | 19.12.2018 | DK | 19.12.2018 | EE | 19.12.2018 | ES | 19.12.2018 | FI | 19.12.2018 | HR | 19.12.2018 | IT | 19.12.2018 | LT | 19.12.2018 | LV | 19.12.2018 | MC | 19.12.2018 | MK | 19.12.2018 | MT | 19.12.2018 | NL | 19.12.2018 | PL | 19.12.2018 | RO | 19.12.2018 | RS | 19.12.2018 | SE | 19.12.2018 | SI | 19.12.2018 | SK | 19.12.2018 | SM | 19.12.2018 | TR | 19.12.2018 | IE | 25.02.2019 | LU | 25.02.2019 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | BG | 19.03.2019 | NO | 19.03.2019 | GR | 20.03.2019 | IS | 19.04.2019 | PT | 19.04.2019 | DE | 03.09.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/32] | HU | 25.02.2016 | |
AL | 19.12.2018 | ||
AT | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
DE | 03.09.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 19.12.2018 | |
AT | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/45] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 19.12.2018 | |
NO | 19.03.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1170948 (ACHERSHAUG HALVOR [US]) [A] 1-11 * figure -; claim - *; | [A]US3905600 (BOURDAMIS GEORGE M) [A] 1-11 * figure -; claim - *; | [A]DE2423421 (ANNUSS EUGEN) [A] 1-11* figure -; claim - *; | [A]DE29617003U (METER FRANK [DE]) [A] 1-11 * figure -; claim - * | vom Anmelder | US4234183 |