EP3275246 - VERFAHREN UND KNOTEN ZUR HANDHABUNG DES ZUGRIFFS VON BENUTZERGERÄTEN AUF NETZWERKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | [2018/05] | Erfinder | 01 /
BERTIL, Olsson Fjällviolen 8 424 48 Angered / SE | 02 /
DE GREGORIO-RODRIGUEZ, Jesus-Angel C/ Hermanos Machado 4 P3 2º C Boadilla del Monte 28660 Madrid / ES | 03 /
SULTANA, Shabnam 4984 Av. Victoria Montreal, Quebec H3W2N3 / CA | [2018/05] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2018/05] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16712018.7 | 23.03.2016 | [2018/05] | WO2016EP56354 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562139244P | 27.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562139244 P | [2018/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016156143 | Datum: | 06.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3275246 | Datum: | 31.01.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.10.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3275246 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.10.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W48/18, H04W8/18, H04W8/20 | [2018/05] | CPC: |
H04W8/06 (EP);
H04W48/18 (EP,CN,KR,US);
H04W36/0058 (EP,CN,US);
H04W36/0055 (KR);
H04W8/18 (EP,CN,KR,US);
H04W8/20 (EP,CN,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND KNOTEN ZUR HANDHABUNG DES ZUGRIFFS VON BENUTZERGERÄTEN AUF NETZWERKE | [2018/05] | Englisch: | METHOD AND NODES FOR HANDLING A UES ACCESS TO NETWORKS | [2018/05] | Französisch: | PROCÉDÉ ET NOEUDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX | [2019/49] |
Frühere [2018/05] | PROCÉDÉ ET N UDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX | Eintritt in die regionale Phase | 20.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/05] | 20.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20169022.9 / EP3749023 | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.03.2016 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | IT | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | IS | 06.09.2020 | PT | 07.09.2020 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 23.03.2016 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MK | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 23.03.2016 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]WO2014047852 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [IP]US2015208293 (ZHANG YANPING [CN], et al); |