EP3271077 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN VON VERUNREINIGUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 31.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WOCO Industrietechnik GmbH Hanauer Landstrasse 16 63628 Bad Soden-Salmünster / DE | [2021/07] |
Frühere [2018/04] | Für alle benannten Staaten WOCO Industrietechnik GmbH Hanauer Landstrasse 16 63628 Bad Soden-Salmünster / DE | Erfinder | 01 /
WOLF, Anton Am Schnepfenrain 13a 63571 Gelnhausen / DE | 02 /
ENGELHARDT, Pia Bebraer Straße 11 60386 Frankfurt am Main / DE | 03 /
KRAEHENBUEHL, David Ringstraße 23 36119 Hattenhof / DE | 04 /
LUDWIG, Uwe Talstraße 11 63628 Bad Soden-Salmünster / DE | 05 /
PARSEGYAN, Artin Gartenstraße 23 Steinau-Marborn / DE | [2018/04] | Vertreter | Schmid, Nils T.F. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2021/07] |
Frühere [2018/04] | Holzwarth-Rochford, Andreas Jones Day Nextower Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16714005.2 | 16.03.2016 | [2018/04] | WO2016IB51481 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510104168 | 19.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015104168 | EP20150179568 | 03.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15179568 | [2018/04] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016147127 | Datum: | 22.09.2016 | Sprache: | DE | [2016/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3271077 | Datum: | 24.01.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 22.09.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3271077 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | DE | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.09.2016 | Klassifikation | IPC: | B03C3/08, B03C3/41, B03C3/47, B03C3/74, B03C3/76, B03C3/88 | [2018/04] | CPC: |
B03C3/08 (EP,CN,US);
B03C3/41 (EP,CN,US);
B03C3/45 (US);
B03C3/47 (EP,CN,US);
B03C3/74 (EP,CN,US);
B03C3/743 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN VON VERUNREINIGUNGEN | [2018/04] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR SEPARATING OFF CONTAMINANTS | [2018/04] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION D'IMPURETÉS | [2018/04] | Eintritt in die regionale Phase | 11.10.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.10.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.10.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.01.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/04] | 11.10.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.03.2016 | AL | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | IT | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | AT | 16.03.2021 | IE | 16.03.2021 | LU | 16.03.2021 | BE | 31.03.2021 | CH | 31.03.2021 | LI | 31.03.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 16.03.2016 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
AT | 16.03.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 16.03.2016 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
AT | 16.03.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 17.02.2021 | |
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
AT | 16.03.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
AT | 16.03.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
LU | 16.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.03.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 17.02.2021 | |
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US1992113 (EVALD ANDERSON) [X] 6,13 * figures 1,3 * * Seite 1, linke Spalte, Zeile 43 - Seite 2, linke Spalte, Zeile 28 * * Seite 2, linke Spalte, Zeilen 39-45 * * Seite 2, rechte Spalte, Zeile 69 - Seite 3, linke Spalte, Zeile 1 * [I] 21; | [XI]DE10160198 (HENGST GMBH & CO KG [DE]) [X] 10,11,21,23 * figure 1 * * paragraph [0019] - paragraph [0022] *[I] 12-14,22; | [XI]DE102005023521 (KARLSRUHE FORSCHZENT [DE]) [X] 6 * figures 1,2 * [I] 21; | [XI]US2007256563 (VOLODINA ELENA V [RU], et al) [X] 1,10,11 * figures 4,5 * * paragraph [0073] * [I] 2-5,21; | [XI]WO2008145251 (OP DE LAAK MARCEL [DE], et al) [X] 6,10,11 * figures 1,2 * [I] 21; | [XI]DE102011007470 (SKF AB [SE]) [X] 10,11 * figure 1 * [I] 21; | [XDI]DE102011053578 (WOCO INDUSTRIETECHNIK GMBH [DE]) [XD] 1,6,10,11 * figures 1, 6a-c * * paragraph [0057] - paragraph [0064] * * paragraph [0083] * * claim 1 * [I] 2-5,7-9,12-23 | vom Anmelder | DE102011053578 |