EP3283666 - POLYMERHALTIGE VORSPÜLE VOR EINER KONVERSIONSBEHANDLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2018/08] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
CORNEN, Sophie Steinhauerstrasse 20 40597 Düsseldorf / DE | 02 /
WAPNER, Kristof Am Nettchesfeld 46 40589 Düsseldorf / DE | 03 /
POSNER, Ralf Paul-Ehrlich-Str. 19 41540 Dormangen / DE | 04 /
HENZE, Natascha Morsbroicher Str. 67 51375 Leverkusen / DE | 05 /
LILL, Kirsten Agnes Subbelrather Str. 91 50823 Köln / DE | 06 /
MAAS, Michiel Gerard Leibnizstr. 7 51379 Leverkusen / DE | [2018/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16714390.8 | 01.04.2016 | [2018/08] | WO2016EP57220 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510206812 | 15.04.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015206812 | [2018/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016165958 | Datum: | 20.10.2016 | Sprache: | DE | [2016/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3283666 | Datum: | 21.02.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.10.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3283666 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | DE | [2019/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.10.2016 | Klassifikation | IPC: | C23C22/34, C09D5/00, C09D5/08, C09D5/12, C09D139/06, C11D11/00, C23C22/78, C23F11/173 | [2018/08] | CPC: |
C23C22/78 (EP,KR,US);
C08L39/04 (US);
C09D133/06 (EP,KR,US);
C09D139/06 (EP,KR,US);
C09D5/008 (KR);
C09D5/08 (EP,KR,US);
C09D5/12 (EP,KR,US);
C23C22/28 (US);
C23C22/34 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYMERHALTIGE VORSPÜLE VOR EINER KONVERSIONSBEHANDLUNG | [2018/08] | Englisch: | POLYMER-CONTAINING PRE-RINSE PRIOR TO A CONVERSION TREATMENT | [2018/08] | Französisch: | PRÉRINÇAGE CONTENANT DU POLYMÈRE AVANT UN TRAITEMENT DE CONVERSION | [2019/27] |
Frühere [2018/08] | PRÉRINÇAGE CONTENANT DU POLYMÈRE POUR UN TRAITEMENT DE CONVERSION | Eintritt in die regionale Phase | 08.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/08] | 08.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.04.2016 | AL | 30.10.2019 | CY | 30.10.2019 | CZ | 30.10.2019 | DK | 30.10.2019 | EE | 30.10.2019 | ES | 30.10.2019 | FI | 30.10.2019 | HR | 30.10.2019 | IT | 30.10.2019 | LT | 30.10.2019 | LV | 30.10.2019 | MC | 30.10.2019 | MK | 30.10.2019 | MT | 30.10.2019 | NL | 30.10.2019 | PL | 30.10.2019 | RO | 30.10.2019 | RS | 30.10.2019 | SE | 30.10.2019 | SI | 30.10.2019 | SK | 30.10.2019 | SM | 30.10.2019 | TR | 30.10.2019 | BG | 30.01.2020 | NO | 30.01.2020 | GR | 31.01.2020 | IS | 29.02.2020 | PT | 02.03.2020 | IE | 01.04.2020 | LU | 01.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 01.04.2016 | |
AL | 30.10.2019 | ||
CY | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
MT | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
TR | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
IE | 01.04.2020 | ||
LU | 01.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
IE | 01.04.2020 | ||
LU | 01.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
LU | 01.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
LU | 01.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 30.10.2019 | |
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 30.10.2019 | |
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 30.10.2019 | |
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 30.01.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAYI]US2007017602 (KOCH ALINA M [DE], et al) [X] 1-6,8,10,12-14 * page 1, paragraphs 2-5 * * page 1, paragraph 9 - page 2, paragraph 24 * * page 2, paragraph 26 - page 3, paragraph 31 * * page 3, paragraphs 32-37 * * page 4, paragraph 41 - page 5, paragraph 73; table A * * page 6, paragraphs 75-80 * * claims 1-20 * [A] 7 [Y] 11 [I] 15; | [XAYI]US2010222248 (KOMP CAROLA [DE], et al) [X] 1,9,13 * page 1, paragraphs 1-9 * * page 3, paragraph 31 - page 4, paragraph 32 * * page 15, paragraph 196 - page 17, paragraph 237 * * page 18, paragraphs 245-248 * * page 19, paragraph 257 * [A] 7 [Y] 11 [I] 15; | [XYI]EP2253741 (CHEMETALL GMBH [DE]) [X] 1,9,13 * page 1, paragraphs 1-2 * * page 3, paragraph 13 * * page 16, paragraph 72 - page 18, paragraph 75 * * page 21, paragraph 101 * * claims 1, 11,20-22,28-30 * [Y] 11 [I] 15; | [YA]US2012282404 (ROSENKRANZ CHRISTIAN [DE], et al) [Y] 11 * the whole document * [A] 2-8; | [A]US2013273274 (MUELLER BURKHARD [DE], et al) [A] 1-9* the whole document *; | [A]WO2014151617 (PRC DESOTO INT INC [US]) [A] 1-15 * page 2, paragraph 8 * * page 8, paragraph 28 * * page 9, paragraphs 30-31 * * page 13, paragraph 41 - page 17, paragraph 55 * | vom Anmelder | DE10005113 | EP1455002 | DE10358309 | WO2008135478 | WO2011012443 | WO2011098322 |