EP3281197 - AUDIOCODIERER UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG EINES AUDIOSIGNALS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. Hansastrasse 27C 80686 München / DE | [2018/07] | Erfinder | 01 /
BÄCKSTRÖM, Tom Bauerngasse 8-12 90443 Nürnberg / DE | 02 /
JOKINEN, Emma Konalantie 18 C 43 00370 Helsinki / FI | [2018/07] | Vertreter | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2018/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16714448.4 | 06.04.2016 | [2018/07] | WO2016EP57514 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150163055 | 09.04.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15163055 | [2018/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016162375 | Datum: | 13.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3281197 | Datum: | 14.02.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.10.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3281197 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.10.2016 | Klassifikation | IPC: | G10L19/08 | [2018/07] | CPC: |
G10L19/08 (EP,CN,KR,RU,US);
G10L19/032 (RU,US);
G10L19/12 (KR);
G10L21/0232 (RU,US);
G10L21/0364 (KR);
G10L2019/0011 (US);
G10L2019/0016 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUDIOCODIERER UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG EINES AUDIOSIGNALS | [2018/07] | Englisch: | AUDIO ENCODER AND METHOD FOR ENCODING AN AUDIO SIGNAL | [2018/07] | Französisch: | CODEUR AUDIO ET PROCÉDÉ DE CODAGE D'UN SIGNAL AUDIO | [2018/07] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.02.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/07] | 28.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.04.2016 | AL | 15.05.2019 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 06.04.2016 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2022/28] | HU | 06.04.2016 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US2002116182 (GAO YANG [US], et al) [X] 1-16,18-21 * paragraphs [0025] , [0089] , [0105]; figure 3 * [A] 17,24; | [XA]US2009265167 (EHARA HIROYUKI [JP], et al) [X] 22-26 * paragraphs [0001] , [0010] , [0011] , [0039] , [0051] , [0062] , [0071]; figure 1 *[A] 27; | [A] - PRASHANTH RAJU S ET AL, "A modified EVRC algorithm for enhanced noise suppression and increased robustness", MULTIMEDIA, SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (IMPACT), 2011 INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, (20111217), doi:10.1109/MSPCT.2011.6150489, ISBN 978-1-4577-1105-3, pages 260 - 263, XP032115138 [A] 1-21 * page 261, column left, line 1 - page 261, column left, line 20 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MSPCT.2011.6150489 | vom Anmelder | US4133976 | WO9425959 | US5680508 | US5845244 | US2001001140 | US6385573 | WO2005031709 | US2006116874 | US2008312916 | US2011076968 | US2013308001 | - ATAL, BISHNU S.; MANFRED R. SCHROEDER, "Predictive coding of speech signals and subjective error criteria", ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, IEEE TRANSACTIONS, (1979), vol. 27.3, pages 247 - 254 | - "Real-time vector APC speech coding at 4800 bps with adaptive postfiltering", CHEN, JUIN-HWEY; ALLEN GERSHO, Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE International Conference on ICASSP'87., IEEE, (1987), vol. 12 |