EP3446364 - GESCHLITZTE LECKWELLEN-MIKROSTREIFENANTENNE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.10.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Veoneer Sweden AB Wallentinsvägen 22 447 83 Vårgårda / SE | [2019/09] | Erfinder | 01 /
MOBIUS, Arnold Veoneer Electronics 1001 Pawtucket Blvd West Entrance Lowell MA 01854 / US | [2019/09] | Vertreter | Sandstedt, Jonas Sven James WESTPATENT AB Almekärrsvägen 11 443 39 Lerum / SE | [2019/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16717398.8 | 21.04.2016 | [2019/09] | WO2016EP58845 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017182077 | Datum: | 26.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3446364 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.10.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3446364 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.10.2017 | Klassifikation | IPC: | H01Q1/32, H01Q13/20, H01Q21/00, H01Q21/06, G01S13/93 | [2020/01] | CPC: |
H01Q1/3233 (EP,US);
H01Q13/206 (EP,US);
G01S13/931 (EP,US);
H01Q1/3283 (EP,US);
H01Q13/106 (US);
H01Q21/0006 (EP,US);
H01Q21/0075 (US);
H01Q21/061 (US);
H01Q21/064 (EP);
|
Frühere IPC [2019/09] | H01Q13/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GESCHLITZTE LECKWELLEN-MIKROSTREIFENANTENNE | [2019/09] | Englisch: | A LEAKY-WAVE SLOTTED MICROSTRIP ANTENNA | [2019/09] | Französisch: | ANTENNE MICRO-RUBAN À FENTE ET À ONDE DE FUITE | [2019/09] | Eintritt in die regionale Phase | 24.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/09] | 24.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2016 | AL | 20.05.2020 | AT | 20.05.2020 | CY | 20.05.2020 | CZ | 20.05.2020 | DK | 20.05.2020 | EE | 20.05.2020 | ES | 20.05.2020 | FI | 20.05.2020 | HR | 20.05.2020 | IT | 20.05.2020 | LT | 20.05.2020 | LV | 20.05.2020 | MC | 20.05.2020 | MK | 20.05.2020 | MT | 20.05.2020 | NL | 20.05.2020 | PL | 20.05.2020 | RO | 20.05.2020 | RS | 20.05.2020 | SI | 20.05.2020 | SK | 20.05.2020 | SM | 20.05.2020 | BG | 20.08.2020 | NO | 20.08.2020 | GR | 21.08.2020 | PT | 21.09.2020 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 21.04.2016 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MK | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 21.04.2016 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 20.05.2020 | |
DK | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 20.05.2020 | |
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 20.05.2020 | |
LT | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 20.05.2020 | |
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 20.09.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB1605231 (EMI LTD) [X] 1,6 * page 2, line 57 - line 98; figure 4 *; | [XY]US2004227664 (NOUJEIM KARAM MICHAEL [US]) [X] 1,6,9 * paragraph [0005] * * paragraph [0021] - paragraph [0031]; figure 4 * [Y] 5; | [Y]US2010060457 (BURNSIDE WALTER D [US], et al) [Y] 1-5 * paragraph [0030] * * paragraph [0038]; figure 9 *; | [XY]EP2713441 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1 * paragraph [0024] - paragraph [0033]; figures 3-6 * [Y] 1-5; | [XY] - CHANG B C C ET AL, "A RECONFIGURABLE LEAKY MODE/PATCH ANTENNA CONTROLLED BY PIN DIODE SWITCHES", IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATIONAL SYMPOSIUM. 1999 DIGEST. APS. ORLANDO, FL, JULY 11 - 16, 1999; [IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATIONAL SYMPOSIUM], NEW YORK, NY : IEEE, US, (19990711), ISBN 978-0-7803-5640-5, pages 2694 - 2697, XP000935584 [X] 1,6,9 * the whole document * [Y] 5 | [X] - TAI-LEE CHEN ET AL, "Microstrip-Fed Microstrip Second Higher Order Leaky-Mode Antenna", IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20010601), vol. 49, no. 6, ISSN 0018-926X, XP011004049 [X] 1,6-9 * page 855, right column, lines 1-7 from the bottom, and page 857, left column, lines 4-13, and Fig. 1 *;; figure 1 * | [X] - WOLFGANG MENZEL, "A New Travelling-Wave Antenna in Microstrip", ARCHIV ELEKTRONIK UND UBERTRAGUNGTECHNIK,, (19790401), vol. 33, no. 4, pages 138 - 140, XP001383576 [X] 1,6,9 * abstract * | [X] - KARMOKAR DEBABRATA K ET AL, "Periodic U-Slot-Loaded Dual-Band Half-Width Microstrip Leaky-Wave Antennas for Forward and Backward Beam Scanning", IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 63, no. 12, doi:10.1109/TAP.2015.2490252, ISSN 0018-926X, (20151201), pages 5372 - 5381, (20151125), XP011592443 [X] 1,6,8,9 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TAP.2015.2490252 | [A] - LIN Y-D ET AL, "ANALYSIS AND DESIGN OF FEEDING STRUCTURES FOR MICROSTRIP LEAKY WAVEANTENNA", IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST. ORLANDO, MAY 16 - 20, 1995; [IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST], NEW YORK, IEEE, US, (19950516), vol. 1, ISBN 978-0-7803-2582-1, pages 149 - 152, XP000586848 [A] 1-9 * abstract * |