EP3297947 - VORRICHTUNG ZUR AUFBEWAHRUNG UND AUSGABE EINER FLÜSSIGKEIT AUS EINEM FLÜSSIGKEITSAUFNAHMEBEUTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cardomon International Limited Room 610 Winfield Commercial Building 6-8A Prat Avenue Tsimshatsui, Kowlon Hong Kong / CN | [2018/13] | Erfinder | 01 /
WALTON, Philip A 65 Dent Hall Drive Bishop Auckland Durham DL14 6UF / GB | 02 /
PARTINGTON, Frederick M. Room 610 Winfield Commercial Building 6-8A Prat Avenue Tsimshatsui, Kowlon Hong Kong / CN | [2018/13] | Vertreter | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2021/15] |
Frühere [2018/13] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16721500.3 | 02.05.2016 | [2018/13] | WO2016IB52481 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514714456 | 18.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514714456 | [2018/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016185307 | Datum: | 24.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3297947 | Datum: | 28.03.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.11.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3297947 | Datum: | 14.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.11.2016 | Klassifikation | IPC: | B67D1/00, B67D1/08 | [2018/13] | CPC: |
B67D1/0004 (EP,CN,KR,US);
B67D1/0809 (KR,US);
B67D1/0802 (EP,CN,KR,US);
B67D1/0857 (KR,US);
B67D2001/0827 (EP,CN,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR AUFBEWAHRUNG UND AUSGABE EINER FLÜSSIGKEIT AUS EINEM FLÜSSIGKEITSAUFNAHMEBEUTEL | [2018/13] | Englisch: | AN APPARATUS FOR STORING AND DISPENSING LIQUID FROM A LIQUID RETAINING BAG | [2018/13] | Französisch: | APPAREIL DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE DEPUIS UN SAC DE RETENUE DE LIQUIDE | [2018/13] | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/13] | 11.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.01.2019 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 07.02.2019 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 05.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.05.2016 | AL | 14.04.2021 | AT | 14.04.2021 | CY | 14.04.2021 | CZ | 14.04.2021 | DK | 14.04.2021 | EE | 14.04.2021 | ES | 14.04.2021 | FI | 14.04.2021 | HR | 14.04.2021 | IT | 14.04.2021 | LT | 14.04.2021 | LV | 14.04.2021 | MC | 14.04.2021 | MK | 14.04.2021 | MT | 14.04.2021 | NL | 14.04.2021 | PL | 14.04.2021 | RO | 14.04.2021 | RS | 14.04.2021 | SE | 14.04.2021 | SI | 14.04.2021 | SK | 14.04.2021 | SM | 14.04.2021 | TR | 14.04.2021 | IE | 02.05.2021 | LU | 02.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | FR | 14.06.2021 | BG | 14.07.2021 | GB | 14.07.2021 | NO | 14.07.2021 | GR | 15.07.2021 | IS | 14.08.2021 | PT | 16.08.2021 | DE | 01.12.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
MK | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
TR | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
MK | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE1293052 (FLAKE ICE MACHINES INC) [X] 1-4,6,7,9-11,13,15-17 * column 3, line 11 - column 4, line 25 * * figures 1-4 *; | [Y]US4265372 (WAINBERG LAWRENCE) [Y] 6,7 * column 8, line 20 - line 52; figures 13, 14 *; | [XYI]EP0141433 (DOUWE EGBERTS TABAKSFAB [NL]) [X] 1-4,9-11,13,16,17 * page 1, line 1 - page 5, line 19; figures 1-4 * [Y] 5-8,14,18,19 [I] 12,15; | [X]WO9219528 (DU PONT CANADA [CA]) [X] 1,9,15* page 4, line 28 - page 6, line 21; figure 1 *; | [Y]EP2017195 (SURPASS IND CO LTD [JP]) [Y] 5,18,19 * paragraph [0021] - paragraph [0024]; figure 1 *; | [YD]US8887955 (WALTON PHILIP A [GB], et al) [YD] 8,14 * figures 1, 2 * | vom Anmelder | US8887955 |