Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10794218 | Globale Akte | 06.10.2020 | B2 | US2018080337 | 22.03.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6768696B | Globale Akte | 14.10.2020 | B2 | JP2018513306 | 24.05.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN107466338B | Globale Akte | 31.05.2019 | B | CN107466338 | 12.12.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2980688 | Globale Akte | 05.09.2023 | C | CA2980688 | 06.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3277942 | Globale Akte | 20.02.2019 | B1 | EP3277942 | 07.02.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112017020929 | 04.01.2022 | B1 | BR112017020929 | 10.07.2018 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2715766 | 03.03.2020 | C2 | RU2017134989 | 12.09.2019 | A3 | RU2017134989 | 05.04.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | WO2016FR50716 | 31.03.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2016156739 | Globale Akte | 06.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR3034461 | 16.03.2018 | B1 | FR3034461 | 07.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1552808 | 01.04.2015 |