EP3277942 - ABLASSKANAL EINES TURBINENMOTORS MIT EINEM VBV-GITTER MIT VARIABLEN EINSTELLUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/06] | ABLAUFFLUSSKANAL EINES TURBINENMOTORS MIT EINEM VBV-GITTER MIT VARIABLEN EINSTELLUNGEN | ||
[2018/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2018/06] | Erfinder | 01 /
BRUHAT, Jean-Frédéric Pierre, Joseph c/o Snecma PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel Cedex / FR | 02 /
FESSOU, Philippe, Jacques, Pierre c/o Snecma PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel Cedex / FR | 03 /
LUKOWSKI, Benjamin c/o Snecma PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel Cedex / FR | [2018/06] | Vertreter | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2018/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16721861.9 | 31.03.2016 | [2018/06] | WO2016FR50716 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20150052808 | 01.04.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1552808 | [2018/06] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016156739 | Datum: | 06.10.2016 | Sprache: | FR | [2016/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3277942 | Datum: | 07.02.2018 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 06.10.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3277942 | Datum: | 20.02.2019 | Sprache: | FR | [2019/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.10.2016 | Klassifikation | IPC: | F02C9/18, F02K3/075, F02C6/08 | [2018/06] | CPC: |
F02C6/08 (EP,CN,US);
F01D17/145 (US);
F01D25/24 (US);
F01D9/02 (US);
F02C9/18 (EP,CN,RU,US);
F02K3/075 (EP,CN,US);
F04D27/02 (RU);
F05D2220/30 (US);
F05D2240/12 (US);
F05D2240/126 (EP,CN,US);
F05D2240/129 (EP,CN,US);
F05D2260/605 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABLASSKANAL EINES TURBINENMOTORS MIT EINEM VBV-GITTER MIT VARIABLEN EINSTELLUNGEN | [2018/49] | Englisch: | DISCHARGE FLOW DUCT OF A TURBINE ENGINE COMPRISING A VBV GRATING WITH VARIABLE SETTING | [2018/06] | Französisch: | CONDUIT DE VEINE DE DÉCHARGE D'UNE TURBOMACHINE COMPRENANT UNE GRILLE VBV À CALAGE VARIABLE | [2018/06] |
Frühere [2018/06] | ABLAUFFLUSSKANAL EINES TURBINENMOTORS MIT EINEM VBV-GITTER MIT VARIABLEN EINSTELLUNGEN | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/06] | 27.10.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.01.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.01.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.01.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 21.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.03.2016 | AL | 20.02.2019 | AT | 20.02.2019 | CY | 20.02.2019 | CZ | 20.02.2019 | DK | 20.02.2019 | EE | 20.02.2019 | ES | 20.02.2019 | FI | 20.02.2019 | HR | 20.02.2019 | LT | 20.02.2019 | LV | 20.02.2019 | MC | 20.02.2019 | MK | 20.02.2019 | MT | 20.02.2019 | NL | 20.02.2019 | PL | 20.02.2019 | RO | 20.02.2019 | RS | 20.02.2019 | SE | 20.02.2019 | SI | 20.02.2019 | SK | 20.02.2019 | SM | 20.02.2019 | TR | 20.02.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | IE | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | LU | 31.03.2019 | BG | 20.05.2019 | NO | 20.05.2019 | GR | 21.05.2019 | IS | 20.06.2019 | PT | 20.06.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/32] | HU | 31.03.2016 | |
AL | 20.02.2019 | ||
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
MT | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
MT | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
MT | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
IE | 31.03.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/01] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
LU | 31.03.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 20.02.2019 | |
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2010180573 (RUSTON SIMON MARK [GB]) [A] 1,10* paragraph [0067] - paragraph [0069]; figures 2,12 *; | [A]EP2431591 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [A] 1,8,10 * paragraph [0023]; figures 1,2 *; | [A]EP2653699 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1,10 * figures 1, 5 *; | [A]WO2014051673 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1,8 * figure 10 * |