|
22.07.2020 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.09.2019 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.08.2019 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.08.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.08.2019 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.08.2019 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.08.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2019 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2019 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.04.2019 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.04.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
08.04.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
29 |
|
21.03.2019 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.10.2018 |
Erklärung des Nichtvorliegens der Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.08.2018 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.07.2018 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.07.2018 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.07.2018 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.01.2018 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.12.2017 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
11.12.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.12.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.10.2017 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
02.01.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
08.12.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.12.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.12.2016 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
29 |
|
06.09.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
06.09.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
06.09.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
06.09.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
29.08.2016 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
29.08.2016 |
Internationaler Recherchenbericht - Kopie in Englisch für das IB |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
26.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
26.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
26.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
23.08.2016 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
04.08.2016 |
Eingehendes Fax für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
22.07.2016 |
Aufforderung zur Änderung eines Prioritätsanspruches |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
22.07.2016 |
Aufforderung zur Änderung eines Prioritätsanspruches |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
06.07.2016 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
16.06.2016 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
09.06.2016 |
Aufforderung zur Mängelbeseitigung in der Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
09.06.2016 |
Mitteilung der internationalen Anmeldenummer und des internationalen Anmeldetags |
PCT-Anmeldeamt |
4 |
|
06.06.2016 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
02.06.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
02.06.2016 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
02.06.2016 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
02.06.2016 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
12 |
|
02.06.2016 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
02.06.2016 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
12 |
|
02.06.2016 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
3 |