EP3303844 - LAUFRAD FÜR EINE KREISELPUMPE UND KREISELPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GEA Tuchenhagen GmbH Am Industriepark 2-10 21514 Büchen / DE | [2018/15] | Erfinder | 01 /
PAWLIK, Markus Berliner Strasse 20 21514 Büchen / DE | 02 /
ZIMMER, Ulli Carlo-Mierendorff-Strasse 9 65428 Rüsselsheim / DE | [2018/15] | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [2018/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16726585.9 | 02.06.2016 | [2018/15] | WO2016EP62534 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20151007171 | 03.06.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015007171 | [2018/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016193387 | Datum: | 08.12.2016 | Sprache: | DE | [2016/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3303844 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.12.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3303844 | Datum: | 18.09.2019 | Sprache: | DE | [2019/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.12.2016 | Klassifikation | IPC: | F04D7/04, F04D29/22 | [2018/15] | CPC: |
F04D29/2288 (EP,CN,US);
F04D29/2294 (EP,US);
F04D29/245 (US);
F04D7/045 (EP,CN,US);
F04D29/2266 (US);
F05B2240/30 (EP,US);
F05B2250/15 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LAUFRAD FÜR EINE KREISELPUMPE UND KREISELPUMPE | [2018/15] | Englisch: | IMPELLER FOR A CENTRIFUGAL PUMP AND CENTRIFUGAL PUMP | [2019/18] | Französisch: | ROUE POUR UNE POMPE CENTRIFUGE ET POMPE CENTRIFUGE | [2019/18] |
Frühere [2018/15] | IMPELLER FOR A CENTRIFUGAL PUMP, AND CENTRIFUGAL PUMP | ||
Frühere [2018/15] | ROTOR POUR POMPE CENTRIFUGE ET POMPE CENTRIFUGE | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 11.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.08.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.08.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.08.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.06.2016 | AL | 18.09.2019 | CY | 18.09.2019 | CZ | 18.09.2019 | DK | 18.09.2019 | EE | 18.09.2019 | FI | 18.09.2019 | HR | 18.09.2019 | IT | 18.09.2019 | LT | 18.09.2019 | LV | 18.09.2019 | MC | 18.09.2019 | MK | 18.09.2019 | MT | 18.09.2019 | NL | 18.09.2019 | RO | 18.09.2019 | RS | 18.09.2019 | SI | 18.09.2019 | SK | 18.09.2019 | SM | 18.09.2019 | TR | 18.09.2019 | BG | 18.12.2019 | NO | 18.12.2019 | GR | 19.12.2019 | IS | 19.01.2020 | PT | 20.01.2020 | GB | 02.06.2020 | IE | 02.06.2020 | LU | 02.06.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 02.06.2016 | |
AL | 18.09.2019 | ||
CY | 18.09.2019 | ||
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
MT | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
TR | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
GB | 02.06.2020 | ||
IE | 02.06.2020 | ||
LU | 02.06.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
GB | 02.06.2020 | ||
IE | 02.06.2020 | ||
LU | 02.06.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IE | 02.06.2020 | ||
LU | 02.06.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
LU | 02.06.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
IT | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | AL | 18.09.2019 | |
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 18.09.2019 | |
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | FI | 18.09.2019 | |
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 18.09.2019 | |
LT | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 18.09.2019 | |
LT | 18.09.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 18.09.2019 | |
NO | 18.12.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH01149592U (-) [A] 1-13 * figures 1, 2 *; | [A]US5921748 (FRATER JOHN SEMPLE [US]) [A] 1,12,13 * column 3, lines 4-29 ** figures 2, 3 *; | [A]US2010061841 (VISINTAINER ROBERT J [US], et al) [A] 1 * paragraph [0036] * * figures 2, 8, 9 *; | [A]US2014178190 (GAHLOT VISHAL [US], et al) [A] 1 * paragraph [0043] * * figure 10 * | vom Anmelder | NL275238 | DE20316570U | US7118327 | DE102007032228 | WO2011139223 | - T BéNèZECH, A Method for the Assessment of in-Place Cleanability of Food Processing Equipment; 3rd ed edition, CCFRA TECHNOLOGY, (2004), ISBN 0907503179 |