EP3302214 - ENDOSKOP MIT EINEM CHASSIS MIT EINER SCHALENSTRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ambu A/S Baltorpbakken 13 2750 Ballerup / DK | [2018/15] | Erfinder | 01 /
MATTHISON-HANSEN, Kaspar Mat Stubbedamsvej 19 3000 Helsingør / DK | [2018/15] | Vertreter | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2019/31] |
Frühere [2018/15] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16726777.2 | 26.05.2016 | [2018/15] | WO2016DK50149 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20150070318 | 27.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 201570318 | [2018/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016188538 | Datum: | 01.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3302214 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.12.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3302214 | Datum: | 31.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.12.2016 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00, A61B1/005, A61M25/01 | [2018/15] | CPC: |
A61B1/0052 (EP,CN,US);
A61B1/00045 (US);
A61B1/00066 (EP,CN,US);
A61B1/00103 (US);
A61B1/0011 (EP,CN,US);
A61B1/0055 (US);
A61B1/0057 (US);
A61B1/008 (US);
A61B1/018 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENDOSKOP MIT EINEM CHASSIS MIT EINER SCHALENSTRUKTUR | [2018/15] | Englisch: | AN ENDOSCOPE COMPRISING A CHASSIS HAVING A SHELL STRUCTURE | [2018/15] | Französisch: | ENDOSCOPE COMPRENANT UN CHÂSSIS À STRUCTURE DE COQUE | [2018/15] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 13.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 04.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.06.2019 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 19.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.05.2016 | AL | 31.07.2019 | AT | 31.07.2019 | CY | 31.07.2019 | CZ | 31.07.2019 | DK | 31.07.2019 | EE | 31.07.2019 | ES | 31.07.2019 | FI | 31.07.2019 | HR | 31.07.2019 | IT | 31.07.2019 | LT | 31.07.2019 | LV | 31.07.2019 | MC | 31.07.2019 | MK | 31.07.2019 | MT | 31.07.2019 | NL | 31.07.2019 | PL | 31.07.2019 | RO | 31.07.2019 | RS | 31.07.2019 | SE | 31.07.2019 | SI | 31.07.2019 | SK | 31.07.2019 | SM | 31.07.2019 | TR | 31.07.2019 | IS | 30.10.2019 | BG | 31.10.2019 | NO | 31.10.2019 | GR | 01.11.2019 | PT | 02.12.2019 | IE | 26.05.2020 | LU | 26.05.2020 | BE | 31.05.2020 | CH | 31.05.2020 | LI | 31.05.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 26.05.2016 | |
AL | 31.07.2019 | ||
AT | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
MT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IE | 26.05.2020 | ||
LU | 26.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IE | 26.05.2020 | ||
LU | 26.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IE | 26.05.2020 | ||
LU | 26.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
LU | 26.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 31.07.2019 | |
NO | 31.10.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2007282167 (BARENBOYM MICHAEL [US], et al) [X] 1-4,7,8 * the whole document * [I] 5,6; | [X]US2014275763 (KING CURTIS S [US], et al) [X] 1,7,8 * the whole document *; | [A]US2014243615 (SCHAEFFER DARIN [US], et al) [A] 1-8 * the whole document * | Prüfung | WO2014127780 |