|
14.04.2023 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
14.04.2023 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
11.04.2023 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Aufrechterhaltung des Patents |
Einspruch |
2 |
|
04.04.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
04.04.2023 |
Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche |
Einspruch |
1 |
|
04.04.2023 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
04.04.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
04.04.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
16.01.2023 |
Mitteilung bibliographischer Daten |
Einspruch |
2 |
|
16.01.2023 |
Mitteilung an Einsprechenden bezüglich Aufrechterhaltung |
Einspruch |
4 |
|
16.01.2023 |
Mitteilung mit Aufforderung zur Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzungen |
Einspruch |
4 |
|
16.01.2023 |
Rückzahlung von Gebühren |
Beschwerde |
2 |
|
16.01.2023 |
Rückzahlung von Gebühren |
Beschwerde |
2 |
|
11.01.2023 |
Aufrechterhaltung des Patents mit den in der abschließenden Entscheidung festgelegten Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
11.01.2023 |
Aufrechterhaltung des Patents mit den in der abschließenden Entscheidung festgelegten Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
09.01.2023 |
F3324 Beendigung des Beschwerdeverfahrens: Rücknahme der Beschwerde/ der Anmeldung/ des Einspruchs |
Beschwerde |
1 |
|
09.01.2023 |
F3324 Beendigung des Beschwerdeverfahrens: Rücknahme der Beschwerde/ der Anmeldung/ des Einspruchs |
Beschwerde |
1 |
|
02.01.2023 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
Rücknahme einer Beschwerde |
Beschwerde |
1 |
|
29.12.2022 |
Rücknahme einer Beschwerde |
Beschwerde |
1 |
|
09.11.2022 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
03.11.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
03.11.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
03.11.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
5 |
|
03.11.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
5 |
|
03.11.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
03.11.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
5 |
|
03.11.2022 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
5 |
|
03.11.2022 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
5 |
|
03.11.2022 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
4 |
|
03.11.2022 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
4 |
|
03.11.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
03.11.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
03.11.2022 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
03.11.2022 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
29.08.2022 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
25.08.2022 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
25.08.2022 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
8 |
|
24.08.2022 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Druckexemplar im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
50 |
|
24.08.2022 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
24 |
|
24.08.2022 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
24.08.2022 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
24.08.2022 |
Rechtsmittelbehelf |
Einspruch |
2 |
|
24.08.2022 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
24.08.2022 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2022 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2022 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.08.2022 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
101 |
|
24.08.2022 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
101 |
|
28.06.2022 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben |
Einspruch |
2 |
|
22.06.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
22.06.2022 |
Antrag auf Adressänderung - Einsprechender |
Einspruch |
2 |
|
25.11.2021 |
Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen |
Einspruch |
11 |
|
22.11.2021 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
9 |
|
16.11.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
16.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
16.11.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.11.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
7 |
|
30.09.2021 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
9 |
|
30.09.2021 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
119 |
|
24.09.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
24.09.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
5 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
5 |
|
24.09.2021 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
5 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
5 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
6 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Einspruch |
6 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 07 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 08 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 09 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 10 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 11 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 12 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 13 |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
24.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
24.09.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
4 |
|
24.09.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
8 |
|
21.07.2021 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
21.07.2021 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
30.12.2020 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2020 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2020 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
13 |
|
21.12.2020 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
21.12.2020 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2020 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2020 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
21.12.2020 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
20.11.2020 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
13 |
|
17.11.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
17.11.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
17.11.2020 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
12 |
|
16.11.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben |
Einspruch |
2 |
|
04.11.2020 |
Antrag betreffend Vertreter des Einsprechenden |
Einspruch |
1 |
|
30.10.2020 |
Antrag betreffend Vertreter des Einsprechenden |
Einspruch |
1 |
|
09.09.2020 |
Mitteilung über die Niederlegung der Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
09.09.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
09.09.2020 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2020 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
67 |
|
02.09.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
02.09.2020 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Einspruch |
4 |
|
02.09.2020 |
Allgemeine Vollmacht |
Einspruch |
1 |
|
02.09.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
02.09.2020 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
23 |
|
02.09.2020 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Patentinhabers |
Einspruch |
2 |
|
28.08.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
28.08.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
28.08.2020 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Patentinhabers |
Einspruch |
1 |
|
08.07.2020 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.07.2020 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
30.06.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
30.06.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
30.06.2020 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
03.03.2020 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
03.03.2020 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
27.05.2019 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.05.2019 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
24.05.2019 |
Konsolidierte Liste aller im Einspruchsverfahren zitierten Dokumente |
Einspruch |
1 |
|
21.05.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 001 |
Einspruch |
303 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 002 |
Einspruch |
68 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 003 |
Einspruch |
173 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 004 |
Einspruch |
60 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 005 |
Einspruch |
44 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 011 |
Einspruch |
85 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 012 |
Einspruch |
82 |
|
21.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 013 |
Einspruch |
107 |
|
21.05.2019 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
2 |
|
20.05.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
20.05.2019 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 006 |
Einspruch |
59 |
|
20.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 007 |
Einspruch |
64 |
|
20.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 008 |
Einspruch |
106 |
|
20.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 009 |
Einspruch |
38 |
|
20.05.2019 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 010 |
Einspruch |
26 |
|
20.05.2019 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Einspruch |
59 |
|
20.05.2019 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
22 |
|
20.05.2019 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
18.04.2019 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.03.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.03.2019 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.03.2019 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.03.2019 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.11.2018 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.11.2018 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
30.11.2018 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2018 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
58 |
|
30.11.2018 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
58 |
|
08.11.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2018 |
Antwort auf durch das EPA erstellten schriftlichen Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.02.2018 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.01.2018 |
Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse vom EPA bereitgestellt |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.12.2017 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
27.11.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.11.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.10.2017 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.04.2017 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
19.04.2017 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.04.2017 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
02.01.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
02.01.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
39 |
|
08.12.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.12.2016 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
59 |
|
31.08.2016 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
30.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
30.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
30.08.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
12.07.2016 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
08.07.2016 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
30.06.2016 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.06.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
27.06.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.06.2016 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
14.06.2016 |
Mitteilung der internationalen Anmeldenummer und des internationalen Anmeldetags |
PCT-Anmeldeamt |
7 |
|
03.06.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
03.06.2016 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
03.06.2016 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
4 |
|
03.06.2016 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
20 |
|
03.06.2016 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
03.06.2016 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
34 |
|
03.06.2016 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
6 |
|
03.06.2016 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
03.06.2016 |
Prioritätsbeleg (RO procedure) |
PCT-Anmeldeamt |
38 |