Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Patentfamilie: EP3302364 Benachrichtigungen zu Familienmitgliedern: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   

AU2016271875 CA2987309 CN201680032640 EP15170736 EP16732955 EP2016062663W IL25604517 JP2017562576 KR20187000143 US201615576804



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.





ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
WO2016193437Globale Akte 08.12.2016A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
US10806577Globale Akte 20.10.2020B2
US2018303612 25.10.2018A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
KR20180023943Globale Akte 07.03.2018A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
JP6760971BGlobale Akte 23.09.2020B2
JP2018519891 26.07.2018A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
IL256045Globale Akte 31.10.2021B
IL256045 31.01.2018A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
EP3100701Globale Akte 07.12.2016A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
CN108135694BGlobale Akte 19.01.2021B
CN108135694 08.06.2018A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
CA2987309Globale Akte 16.01.2024C
CA2987309 08.12.2016A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
AU2016271875BGlobale Akte 19.12.2019B2
AU2016271875 04.01.2018A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
EP3302364Globale Akte 10.05.2023B2
EP3302364 15.05.2019B1
EP3302364 11.04.2018A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
BR112017025673 07.08.2018A2
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
ES2742204T 05.10.2023T5
ES2742204T 13.02.2020T3
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
HK1250327 14.12.2018A1
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
MX374631 06.03.2025B
MX2017015310 06.07.2018A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
RU2723333 09.06.2020C2
RU2017146388 16.08.2019A3
RU2017146388 09.07.2019A
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016
WO2016EP52452 05.02.2016
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
ZA201708148 28.11.2018B
Prioritätsnummer Datum
EP15170736 04.06.2015
WO2016EP62663 03.06.2016