27.11.2020 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
veröffentlicht am 30.12.2020 [2020/53] |
25.08.2020 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
01.04.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.03.2020 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
20.01.2020 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
16.09.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
09.07.2019 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
17.06.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.05.2019 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
03.05.2019 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
01.03.2019 |
Erster Prüfungsbericht |
|
26.02.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
07.12.2018 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 09.01.2019 [2019/02] |
07.12.2018 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
07.12.2018 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 09.01.2019 [2019/02] |
09.11.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.09.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.08.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.08.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.08.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
24.08.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
24.08.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.07.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|