EP3329321 - SMARTPHONE-GEHÄUSE UND KOPFHÖRER FÜR VIRTUELLE REALITÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2021/13] |
Frühere [2018/23] | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
COSTA, Antonio Bernardo Monteiro GOOGLE INC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 02 /
HENRY, Damien GOOGLE INC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 03 /
WEAVER, Joshua GOOGLE INC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 04 /
PLAGEMANN, Christian GOOGLE INC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | [2018/23] | Vertreter | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Kurfürstendamm 54-55 10707 Berlin / DE | [2021/13] |
Frühere [2018/23] | Openshaw & Co. 8 Castle Street Farnham, Surrey GU9 7HR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16734068.6 | 27.05.2016 | [2018/23] | WO2016US34756 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514815124 | 31.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514815124 | [2018/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017023401 | Datum: | 09.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3329321 | Datum: | 06.06.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.02.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3329321 | Datum: | 31.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.02.2017 | Klassifikation | IPC: | G02B27/01, G02B30/00, G02B27/02, G02B27/00, G02B3/04 | [2020/46] | CPC: |
G02B27/0176 (EP,KR,US);
G02B27/028 (EP,KR,US);
G02B27/0006 (EP,US);
G02B27/017 (EP,US);
G02B3/04 (EP,KR,US);
G02B30/00 (KR);
|
Frühere IPC [2018/23] | G02B27/22, G02B27/01, B65D30/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SMARTPHONE-GEHÄUSE UND KOPFHÖRER FÜR VIRTUELLE REALITÄT | [2018/23] | Englisch: | SMARTPHONE PACKAGING AND VIRTUAL REALITY HEADSET | [2018/23] | Französisch: | EMBALLAGE DE SMARTPHONE ET CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE | [2018/23] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.05.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/23] | 26.10.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.05.2016 | AL | 31.03.2021 | AT | 31.03.2021 | CY | 31.03.2021 | CZ | 31.03.2021 | DK | 31.03.2021 | EE | 31.03.2021 | ES | 31.03.2021 | FI | 31.03.2021 | GR | 31.03.2021 | HR | 31.03.2021 | IT | 31.03.2021 | LT | 31.03.2021 | LV | 31.03.2021 | MC | 31.03.2021 | MK | 31.03.2021 | MT | 31.03.2021 | NL | 31.03.2021 | PL | 31.03.2021 | RO | 31.03.2021 | RS | 31.03.2021 | SE | 31.03.2021 | SI | 31.03.2021 | SK | 31.03.2021 | SM | 31.03.2021 | IE | 27.05.2021 | LU | 27.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | FR | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | BG | 30.06.2021 | NO | 30.06.2021 | IS | 31.07.2021 | PT | 02.08.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 27.05.2016 | |
AL | 31.03.2021 | ||
AT | 31.03.2021 | ||
CY | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
IT | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
MK | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2023/36] | HU | 27.05.2016 | |
AL | 31.03.2021 | ||
AT | 31.03.2021 | ||
CY | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
IT | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 27.05.2016 | |
AL | 31.03.2021 | ||
AT | 31.03.2021 | ||
CY | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
IT | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CY | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
IT | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
IT | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SI | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
IE | 27.05.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
DK | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
ES | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
LU | 27.05.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 31.03.2021 | |
AT | 31.03.2021 | ||
CZ | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
MC | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 31.03.2021 | |
CZ | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
PL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 31.03.2021 | |
CZ | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
IS | 31.07.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 31.03.2021 | |
CZ | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
RO | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SK | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
PT | 02.08.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 31.03.2021 | |
CZ | 31.03.2021 | ||
EE | 31.03.2021 | ||
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 31.03.2021 | |
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
NL | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 31.03.2021 | |
FI | 31.03.2021 | ||
HR | 31.03.2021 | ||
LT | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
SM | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 31.03.2021 | |
HR | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
SE | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 31.03.2021 | |
HR | 31.03.2021 | ||
LV | 31.03.2021 | ||
RS | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 31.03.2021 | |
HR | 31.03.2021 | ||
BG | 30.06.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 31.03.2021 | |
HR | 31.03.2021 | ||
NO | 30.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 31.03.2021 | |
NO | 30.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2015138645 (YOO CHUNGKEUN [KR], et al) [X] 1-4,8,15,16 * paragraphs [0031] - [0079]; figures 1-4 *[I] 5-7,9-14,17-20 | Prüfung | US2015215608 |