EP3319616 - PECTINZUSAMMENSETZUNGEN ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG ENTZÜNDLICHER ERKRANKUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/20] | FUTTERZUSAMMENSETZUNGEN ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG ENTZÜNDLICHER ERKRANKUNGEN | ||
[2021/11] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.04.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nutrition Sciences N.V. Booiebos 5 9031 Drongen / BE | [2020/52] |
Frühere [2018/20] | Für alle benannten Staaten Nutrition Sciences N.V. Booiebos 5 9031 Drongen / BE | ||
Für alle benannten Staaten Royal Agrifirm Group B.V. Landgoedlaan 20 7325 AW Apeldoorn / NL | Erfinder | 01 /
BRUGGEMAN, Geert Eikvarenstraat 8 8200 Brugge / BE | 02 /
BRUININX, Erik P.O. Box 20018 Landgoedlaan 20 7302 HA Apeldoorn / NL | 03 /
VAN DEN BERG, Marco Alexander Fleminglaan 1 2613 AX Delft / NL | 04 /
DE VOS, Paulus Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen / NL | 05 /
SAHASRABUDHE, Neha Mohan Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen / NL | 06 /
SCHEURINK, Antonius Johannes Willibrordus Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 9712 CP Groningen / NL | 07 /
SCHOLS, Hendrik Arie Wageningen Universiteit Droevendaalsesteeg 4 6708 PB Wageningen / NL | 08 /
SCHOLTE, Jan Tichelwerk 14 9321 XL Peize / NL | 09 /
TIAN, Lingmin Wageningen Universiteit Droevendaalsesteeg 4 6708 PB Wageningen / NL | [2018/20] | Vertreter | Brantsandpatents bv Pauline Van Pottelsberghelaan 24 9051 Ghent / BE | [N/P] |
Frühere [2018/20] | Brantsandpatents bvba Pauline Van Pottelsberghelaan 24 9051 Ghent / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16738129.2 | 08.07.2016 | [2018/20] | WO2016EP66351 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150176285 | 10.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15176285 | [2018/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2017009257 | Datum: | 19.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/03] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3319616 | Datum: | 16.05.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.01.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3319616 | Datum: | 01.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.02.2017 | Klassifikation | IPC: | A61K31/732, A61P1/04, A61P29/00, A61P37/06, A61P11/06, A23K50/30, A23K20/163, A23K10/30, A23K10/37, A23K50/60, A23L5/00, A23L29/231, A23L33/10, A23L33/21, A23L33/125, A61P37/02 | [2021/11] | CPC: |
A61K31/732 (EP,US);
A23K20/163 (EP,US);
A23L29/231 (EP,US);
A23L33/125 (EP,US);
A23L33/21 (EP,US);
A61P29/00 (EP,US);
A61P37/02 (EP,US);
A23V2002/00 (US);
A23V2200/324 (US);
A23V2250/5072 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/20] | A61K31/732, A61P1/04, A61P29/00, A61P37/06, A61P11/06, A23K50/30, A23K20/163, A23K10/30, A23K10/37, A23K50/60, A23L5/00, A23L29/231, A23L33/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/20] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PECTINZUSAMMENSETZUNGEN ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG ENTZÜNDLICHER ERKRANKUNGEN | [2021/11] | Englisch: | PECTIN COMPOSITIONS FOR PREVENTING AND TREATING INFLAMMATORY DISEASES | [2021/11] | Französisch: | COMPOSITIONS DES PECTINES PERMETTANT DE PRÉVENIR ET DE TRAITER DES MALADIES INFLAMMATOIRES | [2021/11] |
Frühere [2018/20] | FUTTERZUSAMMENSETZUNGEN ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG ENTZÜNDLICHER ERKRANKUNGEN | ||
Frühere [2018/20] | FEED COMPOSITIONS FOR PREVENTING AND TREATING INFLAMMATORY DISEASES | ||
Frühere [2018/20] | COMPOSITIONS ALIMENTAIRES POUR PRÉVENIR ET TRAITER DES MALADIES INFLAMMATOIRES | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/20] | 24.01.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 17.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 08.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.07.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.07.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21186046.5 / EP3939598 | Einspruch (Einsprüche) | 02.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 01.09.2021 | AT | 01.09.2021 | CY | 01.09.2021 | CZ | 01.09.2021 | EE | 01.09.2021 | FI | 01.09.2021 | HR | 01.09.2021 | LT | 01.09.2021 | LV | 01.09.2021 | MC | 01.09.2021 | MK | 01.09.2021 | MT | 01.09.2021 | RO | 01.09.2021 | RS | 01.09.2021 | SE | 01.09.2021 | SI | 01.09.2021 | SK | 01.09.2021 | SM | 01.09.2021 | TR | 01.09.2021 | BG | 01.12.2021 | NO | 01.12.2021 | GR | 02.12.2021 | IS | 01.01.2022 | PT | 03.01.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
MK | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
TR | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2024/22] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
MK | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 01.09.2021 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 01.09.2021 | |
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 01.09.2021 | |
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 01.09.2021 | |
LT | 01.09.2021 | ||
RS | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 01.09.2021 | |
LT | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 01.09.2021 | |
NO | 01.12.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO0196590 (CP KELCO APS [US]) [X] 11-13 * claims 1,9-19,22,24 * * page 14, lines 4-7,28-30 * * examples 4-7 * * page 12, lines 18-20 * [Y] 1-10; | [XY]WO2009026936 (KMC KARTOFFELMELCENTRALEN [DK], et al) [X] 11-13 * claims 1,60,67 * * page 19, paragraphs 2-3 * [Y] 1-10; | [XA]WO2009070291 (CARGILL INC [US], et al) [X] 11-13 * claims 1,6 * [A] 1; | [Y] - FISHER H ET AL, "The retardation by pectin of cholesterol-induced atherosclerosis in the fowl", JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS RESEARCH, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 6, no. 3, doi:10.1016/S0368-1319(66)80012-1, ISSN 0368-1319, (19660501), pages 292 - 298, (19660501), XP022818698 [Y] 1-10 * Summary; material and methods * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0368-1319(66)80012-1 | [XYI] - SALMAN H ET AL, "Citrus pectin affects cytokine production by human peripheral blood mononuclear cells", BIOMEDICINE AND PHARMACOTHERAPY, ELSEVIER, FR, vol. 62, no. 9, doi:10.1016/J.BIOPHA.2008.07.058, ISSN 0753-3322, (20081101), pages 579 - 582, (20080808), XP025571992 [X] 1,6,7,10,12 * abstract * [Y] 1-10 [I] 2-5,8,9 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2008.07.058 | [XY] - THIRAWONG ET AL, "Mucoadhesive properties of various pectins on gastrointestinal mucosa: An in vitro evaluation using texture analyzer", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., AMSTERDAM, NL, (20070630), vol. 67, no. 1, doi:10.1016/J.EJPB.2007.01.010, ISSN 0939-6411, pages 132 - 140, XP022136347 [X] 12 * abstract * * table 1 * [Y] 1-10 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2007.01.010 | [Y] - SMITH R E ET AL, "Potential health benefits of passion fruit peel flour", THE NATURAL PRODUCTS JOURNAL, BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD, NL, (20120101), vol. 2, no. 2, doi:10.2174/2210315511202020104, ISSN 2210-3155, pages 104 - 107, XP008182858 [Y] 1-10 * abstract * * page 105, column 1, paragraphs 2-3 * * page 105, column 2, paragraphs 2,6 * DOI: http://dx.doi.org/10.2174/2210315511202020104 |