EP3323028 - VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN UNTERSTÜTZUNG DER LANDUNG EINES FLUGZEUGES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Safran Electronics & Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2018/21] | Erfinder | 01 /
CHIODINI, Alain c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | 02 /
DUFRESNE DE VIREL, François c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | 03 /
POUILLARD, Sylvain c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2018/21] | Vertreter | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2018/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16739167.1 | 15.07.2016 | [2018/21] | WO2016EP66985 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20150001512 | 16.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1501512 | [2018/21] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017009471 | Datum: | 19.01.2017 | Sprache: | FR | [2017/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3323028 | Datum: | 23.05.2018 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 19.01.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3323028 | Datum: | 22.04.2020 | Sprache: | FR | [2020/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.01.2017 | Klassifikation | IPC: | G05D1/10, G05D1/06, B64D45/04, G01P3/38, G01S3/14, G01S11/10, G01S13/86, G01S13/91 | [2019/46] | CPC: |
G05D1/0676 (EP,US);
G05D1/06 (RU);
B64D45/04 (EP,US);
G01P3/38 (US);
G01S11/10 (US);
G01S13/86 (EP,US);
G01S13/867 (EP,US);
G01S13/913 (EP,US);
G01S3/14 (EP,US);
G05D1/10 (RU)
(-)
|
Frühere IPC [2018/21] | G05D1/10, G05D1/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN UNTERSTÜTZUNG DER LANDUNG EINES FLUGZEUGES | [2018/21] | Englisch: | METHOD FOR AUTOMATICALLY ASSISTING WITH THE LANDING OF AN AIRCRAFT | [2018/21] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ASSISTANCE AUTOMATIQUE À L'ATTERRISSAGE D'UN AÉRONEF | [2018/21] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/21] | 16.02.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.10.2018 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 07.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/13] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Rechtsverlust: Ansprüche | 07.11.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 20.11.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.07.2016 | AL | 22.04.2020 | AT | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | DK | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | NL | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | IE | 15.07.2020 | LU | 15.07.2020 | BG | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | BE | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 15.07.2016 | |
AL | 22.04.2020 | ||
AT | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
DK | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4454510 (CROW ROBERT P [US]); | [A]GB2302318 (BODENSEEWERK GERAETETECH [DE]); | [A]US2009055038 (GARREC PATRICK [FR], et al) |