EP3325203 - VERFAHREN ZUM HONEN VON ZAHNRÄDERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Präwema Antriebstechnik GmbH Hessenring 4 37269 Eschwege/Werra / DE | [2018/22] | Erfinder | 01 /
SCHIEKE, Jörg Zschopauer Straße 17 99092 Erfurt-Marbach / DE | [2018/22] | Vertreter | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2018/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16741002.6 | 18.07.2016 | [2018/22] | WO2016EP67038 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510111663 | 17.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015111663 | [2018/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017013056 | Datum: | 26.01.2017 | Sprache: | DE | [2017/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3325203 | Datum: | 30.05.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.01.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3325203 | Datum: | 25.08.2021 | Sprache: | DE | [2021/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.01.2017 | Klassifikation | IPC: | B23F19/05, B23F5/16 | [2018/22] | CPC: |
B23F19/057 (EP,US);
B23F19/05 (EP,US);
B23F5/163 (EP,US);
B23F5/166 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM HONEN VON ZAHNRÄDERN | [2018/22] | Englisch: | METHOD FOR HONING GEARS | [2018/22] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PIERRAGE DE ROUES DENTÉES | [2018/22] | Eintritt in die regionale Phase | 15.08.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.08.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.08.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/22] | 15.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.06.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.05.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.07.2016 | AL | 25.08.2021 | CY | 25.08.2021 | CZ | 25.08.2021 | DK | 25.08.2021 | EE | 25.08.2021 | ES | 25.08.2021 | FI | 25.08.2021 | HR | 25.08.2021 | LT | 25.08.2021 | LV | 25.08.2021 | MC | 25.08.2021 | MK | 25.08.2021 | MT | 25.08.2021 | NL | 25.08.2021 | PL | 25.08.2021 | RO | 25.08.2021 | RS | 25.08.2021 | SE | 25.08.2021 | SI | 25.08.2021 | SK | 25.08.2021 | SM | 25.08.2021 | TR | 25.08.2021 | BG | 25.11.2021 | NO | 25.11.2021 | GR | 26.11.2021 | IS | 25.12.2021 | PT | 27.12.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
MK | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
TR | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
MK | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/25] | CZ | 25.08.2021 | |
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/24] | CZ | 25.08.2021 | |
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/21] | DK | 25.08.2021 | |
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/16] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 25.08.2021 | |
NO | 25.11.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH0398713 (KOGANEI SEIKI SEISAKUSHO KK) [A] 1 * abstract *; | [A]JPH04193414 (NISSAN MOTOR) [A] 1 * abstract *; | [A]DE10027011 (KAPP GMBH [DE]) [A] 1 * figure 1; claims 1,2,7 *; | [A]DE10242569 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [A] 1 * paragraphs [0026] , [0027]; figure 2 *; | [A]DE202006002878U (PRAEWEMA ANTRIEBSTECHNIK GMBH [DE]) [A] 1* the whole document *; | [A] - SCHRIEFER H, "Spheric Honing Machine ZH250", 19990714, (19990714), pages 1 - 18, XP001571180 [A] 1 * figures 6,7,9 * |