EP3344843 - FINGERSCHUTZVORRICHTUNG FÜR EINE FLÜGELTÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASSA ABLOY (Schweiz) AG Untere Schwandenstrasse 22 8805 Richterswil / CH | [2020/30] |
Frühere [2018/28] | Für alle benannten Staaten Planet GDZ AG Neustadtstrasse 2 8317 Tagelswangen / CH | Erfinder | 01 /
DINTHEER, Andreas Alpenstrasse 25 8308 Illnau / CH | 02 /
BRÄNDLE, Andreas Mitteldorfstrasse 16 8442 Hettlingen / CH | [2018/28] | Vertreter | Clerc, Natalia Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [2018/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16744727.5 | 26.07.2016 | [2018/28] | WO2016EP67768 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150183129 | 31.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15183129 | [2018/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017036679 | Datum: | 09.03.2017 | Sprache: | DE | [2017/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3344843 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.03.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3344843 | Datum: | 22.04.2020 | Sprache: | DE | [2020/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.03.2017 | Klassifikation | IPC: | E06B7/36 | [2019/45] | CPC: |
E06B7/367 (EP,US);
E06B9/367 (KR);
E05Y2800/41 (US)
|
Frühere IPC [2018/28] | E06B9/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FINGERSCHUTZVORRICHTUNG FÜR EINE FLÜGELTÜR | [2018/28] | Englisch: | FINGER GUARD FOR A WINGED DOOR | [2019/45] | Französisch: | DISPOSITIF DE PROTECTION DE DOIGT POUR UNE PORTE BATTANTE | [2019/45] |
Frühere [2018/28] | FINGER PROTECTION DEVICE FOR A LEAF DOOR | ||
Frühere [2018/28] | DISPOSITIF DE PROTECTION DES DOIGTS POUR UNE PORTE BATTANTE | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/28] | 18.01.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.10.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.07.2016 | AL | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | DK | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | ES | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | BG | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | IE | 26.07.2020 | LU | 26.07.2020 | BE | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 26.07.2016 | |
AL | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
DK | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]NL8401100 (BERNARDUS PETRUS MARIA KETELAA) [A] 1-15* abstract *; | [AD]DE3716654 (ATHMER FA F [DE]) [AD] 1-15 * abstract *; | [A]GB2268562 (HARRISON CHRISTOPHER JOHN [GB], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [XDAI]DE202008016094U (ATHMER OHG F [DE]) [XD] 1-7,9-13 * paragraph [0027] - paragraph [0037]; figures 1, 2, 4; claims 1, 7-9 * [A] 8 [I] 14,15 |