EP3328478 - PUNKTIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.12.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ebnet Medical GmbH August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | Für alle benannten Staaten Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | Für alle benannten Staaten Raymondos, Konstantinos Groß-Buchholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | [2023/04] |
Frühere [2021/15] | Für alle benannten Staaten Ebnet Medical GmbH August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | ||
Für alle benannten Staaten Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
Für alle benannten Staaten Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | |||
Frühere [2018/23] | Für alle benannten Staaten Ebnet, Jens Lenhartzstraße 33 20249 Hamburg / DE | ||
Für alle benannten Staaten Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
Für alle benannten Staaten Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
Ebnet, Jens August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | 02 /
Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | 03 /
Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | [2021/19] |
Frühere [2021/15] | 01 /
Ebnet, Jens Lenhartzstraße 33 20249 Hamburg / DE | ||
02 /
Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
03 /
Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | |||
Frühere [2018/23] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Kröncke, Rolf, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Plathnerstraße 3A 30175 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2018/23] | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16748085.4 | 26.07.2016 | [2018/23] | WO2016EP67785 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510112388 | 29.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015112388 | DE201510117923 | 21.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015117923 | [2018/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017017095 | Datum: | 02.02.2017 | Sprache: | DE | [2017/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3328478 | Datum: | 06.06.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.02.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3328478 | Datum: | 25.01.2023 | Sprache: | DE | [2023/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.02.2017 | Klassifikation | IPC: | A61M25/06, A61B17/34, A61B90/40 | [2018/23] | CPC: |
A61M25/0606 (EP,CN,KR,US);
A61B17/3415 (CN);
A61B17/3417 (EP,US);
A61B90/40 (EP,US);
A61M25/0026 (EP,KR,US);
A61M25/0111 (EP,KR,US);
A61M25/065 (CN);
A61M25/0662 (KR);
A61M25/0668 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PUNKTIONSSYSTEM | [2018/23] | Englisch: | PUNCTURING SYSTEM | [2018/23] | Französisch: | SYSTÈME DE PONCTION | [2018/23] | Eintritt in die regionale Phase | 30.01.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.01.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.01.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/23] | 30.01.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.12.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.12.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.12.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 25.01.2023 | DK | 25.01.2023 | EE | 25.01.2023 | ES | 25.01.2023 | FI | 25.01.2023 | HR | 25.01.2023 | IT | 25.01.2023 | LT | 25.01.2023 | LV | 25.01.2023 | MC | 25.01.2023 | NL | 25.01.2023 | PL | 25.01.2023 | RO | 25.01.2023 | RS | 25.01.2023 | SE | 25.01.2023 | SI | 25.01.2023 | SK | 25.01.2023 | SM | 25.01.2023 | NO | 25.04.2023 | GR | 26.04.2023 | IS | 25.05.2023 | PT | 25.05.2023 | IE | 26.07.2023 | LU | 26.07.2023 | BE | 31.07.2023 | [2024/33] |
Frühere [2024/26] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
IT | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
Frühere [2024/24] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
Frühere [2024/18] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
Frühere [2024/14] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2024/11] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | DK | 25.01.2023 | |
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | DK | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/36] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/35] | ES | 25.01.2023 | |
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
Frühere [2023/31] | NL | 25.01.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9937354 (MEDTRONIC INC [US]) [X] 1,2,4-6,12,13 * page 5, line 11 - page 8, line 7; figures 1-4 *; | [X]US2004147877 (HEUSER RICHARD R [US]) [X] 1-6,8-10,12,13 * paragraphs [0022] - [0031] - [0045]; figures 1-3 *; | [Y]DE102008045692 (POBITSCHKA WALTER [DE]) [Y] 7* paragraphs [0006] , [0008] , [0010] , [0013] , [0052] - [0053]; figures 8-10 *; | [X]WO2011089014 (CYBULLA MARKUS [DE]) [X] 1-6,8,10,12,13 * page 7 - page 10; figures 1a-4c *; | [XY]WO2012162677 (ACCESS SCIENTIFIC INC [US], et al) [X] 1-6,8-13 * paragraphs [0075] - [0077] - [0105]; figures 1A-1B * [Y] 7; | [X]WO2013138519 (ACCESS SCIENT LLC [US]) [X] 1-6,8,12,13 * paragraph [0024]; figures 1A-2 * |