EP3256756 - HYDRAULISCHE GANGSCHALTUNG FÜR EIN STUFENLOSES GETRIEBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.11.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Orbital Traction, Ltd. 8760 Westpark Drive Houston, TX 77063 / US | [2022/50] |
Frühere [2017/51] | Für alle benannten Staaten Orbital Traction, Ltd. 8760 Westpark Drive Houston, TX 77063 / US | Erfinder | 01 /
KLIEWER, Joseph D. 8658 Meadowcroft Houston, Texas 77063 / US | 02 /
KOEROGHLIAN, Mark M. 19 Freestone Place The Woodlands, Texas 77382 / US | [2017/51] | Vertreter | Hancox, Jonathan Christopher Venner Shipley LLP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE / GB | [2022/50] |
Frühere [2017/51] | Eve, Rosemary Margaret Brookes IP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16749753.6 | 10.02.2016 | [2017/51] | WO2016US17222 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514619990 | 11.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514619990 | [2017/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016130601 | Datum: | 18.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3256756 | Datum: | 20.12.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.08.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3256756 | Datum: | 14.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 18.08.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2018 | Klassifikation | IPC: | F16H15/50, F16H15/52, F16H57/029 | [2017/51] | CPC: |
F16H15/503 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDRAULISCHE GANGSCHALTUNG FÜR EIN STUFENLOSES GETRIEBE | [2017/51] | Englisch: | HYDRAULIC RACE SHIFTER FOR A CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION DEVICE | [2017/51] | Französisch: | CHANGEUR HYDRAULIQUE DE BAGUE POUR DISPOSITIF DE TRANSMISSION VARIABLE EN CONTINU | [2017/51] | Eintritt in die regionale Phase | 16.08.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.08.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 16.08.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.08.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/51] | 16.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.08.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 14.12.2022 | AT | 14.12.2022 | CZ | 14.12.2022 | DK | 14.12.2022 | EE | 14.12.2022 | ES | 14.12.2022 | FI | 14.12.2022 | HR | 14.12.2022 | IT | 14.12.2022 | LT | 14.12.2022 | LV | 14.12.2022 | MC | 14.12.2022 | NL | 14.12.2022 | PL | 14.12.2022 | RO | 14.12.2022 | RS | 14.12.2022 | SE | 14.12.2022 | SI | 14.12.2022 | SK | 14.12.2022 | SM | 14.12.2022 | IE | 10.02.2023 | LU | 10.02.2023 | FR | 14.02.2023 | BE | 28.02.2023 | CH | 28.02.2023 | LI | 28.02.2023 | GB | 14.03.2023 | NO | 14.03.2023 | GR | 15.03.2023 | IS | 14.04.2023 | PT | 14.04.2023 | DE | 01.09.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/11] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 10.02.2023 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
FR | 14.02.2023 | ||
BE | 28.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
GB | 14.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
DE | 01.09.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 10.02.2023 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
GB | 14.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
DE | 01.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/44] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 14.12.2022 | |
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 14.12.2022 | |
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 14.12.2022 | |
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/27] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/24] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 14.12.2022 | |
NO | 14.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE1111896 (MC CULLOCH CORP) [X] 1,2,9,14 * paragraph [0014]; figure 1 *; | [Y]US3382727 (LEWICKI REGINALD T) [Y] 7,8,13* column 3, lines 38-50; figure 1 *; | [XY]US3745844 (SCHOTTLER H) [X] 1-6,10-12,15 * column 5, lines 14-43; figures 1,3 * * column 8, lines 57-63 * [Y] 7,8,13; | [X]FR2238095 (NEWREG FERTIGUNG GMBH PRAZISIO [DE]) [X] 2 * figure 1 * | Internationale Recherche | [Y]US4667525 (SCHOTTLER HENRY [US]) [Y] 1-18, 22 * See column 4, line 19 - column 5, line 7 and figure 1. *; | [XY]JPS63297853 (MATSUI ISAO) [X] 19-21 * See claims 1, 2 and figures 1, 3, 4. * [Y] 1-18, 22; | [A]WO0102751 (MILNER PETER J [GB]) [A] 1-22 * See page 11, line 18 - page 13, line 12 and figures 1, 2. *; | [A]US6461268 (MILNER PETER JAMES [GB]) [A] 1-22 * See column 8, lines 17-63, column 11, lines 14-67 and figures 1, 3, 4. *; | [A]CN1651801 (WANG YUHONG [CN]) [A] 1-22* See claims 1, 2 and figures 1, 3. * | vom Anmelder | JPS63297853 | US6461268 | US6641268 | US8740743 |