EP3242496 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MULTIMEDIASTEUERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.10.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.09.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.06.2018 [2018/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LE Holdings (Beijing) Co., Ltd. Room 1102, 10 Layer, Building 3 105 Yaojiayuan Road ChaoYang District Beijing 100025 / CN | Für alle benannten Staaten Le Shi Internet Information & Technology Corp., Beijing 10th Layer Letv Building No.105 Yeojiayuan Road ChaoYang District Beijing 100025 / CN | [2017/45] | Erfinder | 01 /
LI, Yin 10th Layer Letv Building No.105 Yaojiayuan Road Chaoyang District Beijing 100025 / CN | [2017/46] |
Frühere [2017/45] | 01 /
LI, Yin 10th Layer Letv Building No.105 Yaojiayuan Road ChaoYang District Beijing 100025 / CN | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2017/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16763712.3 | 04.07.2016 | [2017/45] | WO2016CN88486 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20161161982 | 21.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201610161982 | [2017/45] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017161742 | Datum: | 28.09.2017 | Sprache: | ZH | [2017/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3242496 | Datum: | 08.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 28.09.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W4/02, H04M1/725, H04W64/00, G06F3/01 | [2017/45] | CPC: |
H04W4/02 (EP);
H04W4/021 (CN);
H04N21/42202 (US);
G06F3/01 (CN);
H04M1/72457 (CN);
H04W4/023 (CN);
H04W52/0254 (EP);
H04W52/028 (EP);
H04W64/00 (CN);
Y02D30/70 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MULTIMEDIASTEUERUNG | [2017/45] | Englisch: | MULTIMEDIA CONTROL METHOD AND APPARATUS | [2017/45] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE MULTIMÉDIA | [2017/45] | Eintritt in die regionale Phase | 22.09.2016 | Übersetzung eingereicht | 22.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.09.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 22.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/45] | 22.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.12.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/23] | 19.01.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/23] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2010042235 (BASSO ANDREA [US], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0032] - [0046] *; | [X]US2010130213 (VENDROW VLAD [US], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0041] - [0043] *; | [X]US2013238700 (PAPAKIPOS MATTHEW NICHOLAS [US], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0021] - [0023] - [0 33] - [0036] *; | [X]US2013260795 (PAPAKIPOS MATTHEW NICHOLAS [US], et al) [X] 1-11 * abstract ** paragraphs [0027] - [0039] * | Internationale Recherche | CN1350373 [a] (YOULUOKE AUTOMATION INSTR CO L [CN]) [a] 1-11 * the whole document *; | US2005192025 [a] (KAPLAN RICHARD D [US]) [a] 1-11* the whole document *; | CN1913473 [a] (ZHANG YU [CN]) [a] 1-11 * the whole document *; | CN101478720 [a] (MEIHUA CAO [CN]) [a] 1-11 * the whole document *; | CN102685666 [x] (SHENZHEN SDMC TECHNOLOGY CO LTD) [x] 1-11; | CN105222802 [a] (BEIJING XIAOMI TECHNOLOGY CO) [a] 1-11 * the whole document * |