Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10542301 | Globale Akte | 21.01.2020 | B2 | US2018007400 | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016CN76634 | 17.03.2016 | CN201510124397 | 19.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3261351 | Globale Akte | 04.12.2019 | B1 | EP3261351 | 27.12.2017 | A4 | EP3261351 | 27.12.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016CN76634 | 17.03.2016 | CN201510124397 | 19.03.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2016146078 | Globale Akte | 22.09.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN201510124397 | 19.03.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN106034241B | Globale Akte | 26.04.2019 | B | CN106034241 | 19.10.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN201510124397 | 19.03.2015 |