EP3261351 - MULTIMEDIAUMLEITUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.11.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Frühere [2017/52] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co. Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
CHEN, Chong Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
MENG, Yanping Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2017/52] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [2017/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16764258.6 | 17.03.2016 | [2017/52] | WO2016CN76634 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201510124397 | 19.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510124397 | [2017/52] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016146078 | Datum: | 22.09.2016 | Sprache: | ZH | [2016/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3261351 | Datum: | 27.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3261351 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 22.09.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.2017 | Klassifikation | IPC: | H04N21/2343, H04N21/24, H04N21/426, H04N21/443 | [2017/52] | CPC: |
H04N21/2343 (EP,US);
H04N19/42 (US);
H04N21/2408 (EP,US);
H04N21/42607 (EP,US);
H04N21/443 (EP,US);
G06F9/452 (EP,US);
H04N19/40 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/52] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULTIMEDIAUMLEITUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -SYSTEM | [2017/52] | Englisch: | MULTIMEDIA REDIRECTION METHOD, DEVICE AND SYSTEM | [2017/52] | Französisch: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE REDIRECTION MULTIMÉDIA | [2017/52] | Eintritt in die regionale Phase | 18.09.2017 | Übersetzung eingereicht | 18.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.09.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 18.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/52] | 18.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 26.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.03.2016 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | ES | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | IT | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | NL | 04.12.2019 | PL | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IE | 17.03.2020 | LU | 17.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 17.03.2016 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2013204927 (KRUGLIKOV ALEXEI [US], et al) [I] 1-23 * figures 1,2 * * paragraphs [0002] , [0005] , [0009] , [0017] - [0018] - [0026] - [0032] *; | [I]CN104159150 (LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD) [I] 1,7,11,17,22,23 * the whole document *; | [A]US2003195998 (ESTROP STEPHEN J [US]) [A] 1-23 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]CN102469131 (ZTE CORP) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN103283250 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN103873924 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN104067627 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]US2012088584 (MAMTANI VINOD [US], et al) [A] 1-21 * the whole document * | Prüfung | US2002071493 |