EP3273050 - TAUCHFÄHIGE STROMERZEUGUNGSPLATTFORM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2019 [2019/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lee, Dong-In 124-5 Galhyeon-ro 29beon-gil Tanhyeon-myeon Paju-si, Gyeonggi-do 10860 / KR | [2018/04] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2018/04] | Vertreter | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2018/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16765168.6 | 26.02.2016 | [2018/04] | WO2016KR01905 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150037432 | 18.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150037432 | [2018/04] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016148412 | Datum: | 22.09.2016 | Sprache: | KO | [2016/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3273050 | Datum: | 24.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 22.09.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2018 | Klassifikation | IPC: | F03B13/10, F03B17/06, B63B21/26 | [2018/11] | CPC: |
B63B21/50 (EP,US);
F03B11/00 (CN);
F03B11/06 (US);
F03B13/10 (EP,KR,US);
F03B13/12 (CN);
F03B13/22 (US);
F03B13/264 (US);
F03B17/06 (EP,US);
F03B17/061 (KR,US);
B63B1/10 (EP,US);
B63B2035/4466 (EP,US);
F05B2240/97 (EP,US);
|
Frühere IPC [2018/04] | F03B13/10, F03B17/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TAUCHFÄHIGE STROMERZEUGUNGSPLATTFORM | [2018/04] | Englisch: | SUBMERSIBLE POWER GENERATION PLATFORM | [2018/04] | Französisch: | PLATE-FORME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE SUBMERSIBLE | [2018/04] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2017 | Übersetzung eingereicht | 12.09.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/04] | 12.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/11] | 17.10.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2010013231 (BOLIN WILLIAM D [US]) [X] 1 * paragraphs [0002] , [0028] , [0029] , [0034] , [0041] * * figures 2,4A,4B * [I] 2-5,8-15; | [XI]GB2490737 (SUSTAINABLE MARINE TECHNOLOGIES LTD [GB]) [X] 1,2 * page 11 * * figures 1, 3 , 4 * [I] 3-5,8-15; | [A]US6091161 (DEHLSEN JAMES G P [US], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2014114775 (YANAI MAKOTO) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2008540901 (FRANCIS FARRELLY ALLEN) [A] 1-15 * abstract * | Internationale Recherche | [YA]JP2014114775 (YANAI MAKOTO) [Y] 1 * See abstract, paragraphs [0012]-[0027], claims 1-4 and figures 1-5. * [A] 2-15; | [Y]JP2008540901 (FARRELLY, Francis Allen) [Y] 1 * See paragraphs [0012]-[0016], claims 1-12 and figure 1. *; | [A]KR20130066258 (PARK JI WON [KR]) [A] 1-15 * See claims 1-7 and figures 1-6. *; | [A]KR20140063875 (AQUANTIS INC [US]) [A] 1-15 * See claims 1-7 and figures 1-10c. *; | [A]KR101328467B (HYUNDAI ENGINEERING CO LTD [KR]) [A] 1-15 * See claims 1-2 and figures 3-5. * |