EP3191790 - CRIMPMESSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 31.07.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.12.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 06.01.2021 [2021/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Exmore Benelux BVBA Ketelaarstraat 8 2340 Beerse / BE | [2017/29] | Erfinder | 01 /
SNEYDERS, Luc Ketelaarstraat 8 2340 Beerse / BE | [2017/29] | Vertreter | LC Patents Kempische Steenweg 542A 3500 Hasselt / BE | [2017/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16767365.6 | 31.08.2016 | [2017/29] | WO2016IB55190 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20150005778 | 02.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 201505778 | [2017/29] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017093815 | Datum: | 08.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3191790 | Datum: | 19.07.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.06.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3191790 | Datum: | 07.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.06.2017 | Klassifikation | IPC: | G01B5/06 | [2017/29] | CPC: |
G01B5/061 (EP,US);
G01B11/02 (US);
H01R43/0488 (EP,US);
G01J3/02 (US);
G01N21/64 (US);
G03F7/70625 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CRIMPMESSGERÄT | [2017/29] | Englisch: | CRIMPING MEASURING DEVICE | [2017/40] | Französisch: | DISPOSITIF DE MESURE DE SERTISSAGE | [2017/29] |
Frühere [2017/29] | CRIMPING MEASUREMENT DEVICE | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/29] | 02.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.12.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/07] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 07.03.2018 | AT | 07.03.2018 | CY | 07.03.2018 | DK | 07.03.2018 | EE | 07.03.2018 | ES | 07.03.2018 | FI | 07.03.2018 | HR | 07.03.2018 | LT | 07.03.2018 | LV | 07.03.2018 | MC | 07.03.2018 | MK | 07.03.2018 | NL | 07.03.2018 | RO | 07.03.2018 | RS | 07.03.2018 | SE | 07.03.2018 | SM | 07.03.2018 | TR | 07.03.2018 | BG | 07.06.2018 | NO | 07.06.2018 | GR | 08.06.2018 | IS | 07.07.2018 | PT | 09.07.2018 | IE | 31.08.2018 | LU | 31.08.2018 | MT | 31.08.2018 | SI | 31.08.2018 | [2021/01] |
Frühere [2020/33] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
MK | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
IS | 07.07.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 31.08.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
MT | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/31] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
MK | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 31.08.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
MT | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/30] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 31.08.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
MT | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
MT | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
MT | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 07.03.2018 | |
CY | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/45] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/39] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 07.03.2018 | |
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5421101 (RANK JAMES S [US]) [A] 1-15 * figures 1,2 * * column 3, line 18 - column 4, line 28 ** column 4, line 53 - column 5, line 5 *; | [A]EP0964485 (WHITAKER CORP [US]) [A] 1-15 * abstract *; | [AD]EP1780846 (KOMAX HOLDING AG [CH]) [AD] 1-15 * abstract * * paragraph [0021] * | vom Anmelder | EP1780846 | US2012263344 |