EP3357194 - ANALYSE VON NETZWERKLEISTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/32] | ANALYSE DER NETZWERKLEISTUNG | ||
[2019/24] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.07.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.04.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten British Telecommunications public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [2018/32] | Erfinder | 01 /
BURBRIDGE, Trevor Ground Floor Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | 02 /
EARDLEY, Philip Ground Floor Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [2018/32] | Vertreter | British Telecommunications public limited company Intellectual Property Department 9th Floor One Braham Braham Street London E1 8EE / GB | [N/P] |
Frühere [2018/32] | British Telecommunications public limited company Intellectual Property Department Ground Floor, Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16775157.7 | 26.09.2016 | [2018/32] | WO2016EP72881 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150187797 | 30.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15187797 | [2018/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017055225 | Datum: | 06.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3357194 | Datum: | 08.08.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.04.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3357194 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.04.2017 | Klassifikation | IPC: | H04L12/26 | [2018/32] | CPC: |
H04L43/10 (EP,US);
H04L43/00 (EP,US);
H04L43/04 (US);
H04L43/08 (EP,US);
H04L43/0817 (US);
H04L43/0852 (US);
H04L43/12 (EP,US);
H04L43/50 (EP,US);
H04L47/115 (US);
H04L47/283 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANALYSE VON NETZWERKLEISTUNG | [2019/24] | Englisch: | ANALYSIS OF NETWORK PERFORMANCE | [2018/32] | Französisch: | ANALYSE DE PERFORMANCE DE RÉSEAU | [2019/24] |
Frühere [2018/32] | ANALYSE DER NETZWERKLEISTUNG | ||
Frühere [2018/32] | ANALYSE DE LA PERFORMANCE RÉSEAU | Eintritt in die regionale Phase | 15.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/32] | 15.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.09.2016 | AL | 30.10.2019 | AT | 30.10.2019 | CY | 30.10.2019 | CZ | 30.10.2019 | DK | 30.10.2019 | EE | 30.10.2019 | ES | 30.10.2019 | FI | 30.10.2019 | HR | 30.10.2019 | IT | 30.10.2019 | LT | 30.10.2019 | LV | 30.10.2019 | MC | 30.10.2019 | MK | 30.10.2019 | MT | 30.10.2019 | NL | 30.10.2019 | PL | 30.10.2019 | RO | 30.10.2019 | RS | 30.10.2019 | SE | 30.10.2019 | SI | 30.10.2019 | SK | 30.10.2019 | SM | 30.10.2019 | TR | 30.10.2019 | BG | 30.01.2020 | NO | 30.01.2020 | GR | 31.01.2020 | IS | 29.02.2020 | PT | 02.03.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 26.09.2016 | |
AL | 30.10.2019 | ||
AT | 30.10.2019 | ||
CY | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
MT | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
TR | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 26.09.2016 | |
AL | 30.10.2019 | ||
AT | 30.10.2019 | ||
CY | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MT | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
TR | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 30.10.2019 | |
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 30.10.2019 | |
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 30.10.2019 | |
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 30.01.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1206085 (INFONET SERVICES CORP [US]) [A] 1-17 * paragraphs [0007] - [0013] - [0019] - [0020]; claim - *; | [A]US2005122983 (GILMARTIN NEIL [US], et al) [A] 1-17 * paragraphs [0001] - [0007] - [0020] - [0026]; figure -; claim - *; | [A]US2010315958 (LUO XIAPU [CN], et al) [A] 1-17 * the whole document *; | [A]US2014269303 (TOY MEHMET [US]) [A] 1-17 * paragraphs [0001] , [0002] , [0031] - [0049]; claim - *; | [A] - ALMES S KALIDINDI M ZEKAUSKAS ADVANCED NETWORK & SERVICES G, "A Round-trip Delay Metric for IPPM; draft-ietf-ippm-rt-delay-00.txt", 5. JCT-VC MEETING; 96. MPEG MEETING; 16-3-2011 - 23-3-2011; GENEVA; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, (19981101), vol. ippm, ISSN 0000-0004, XP015020649 [A] 1-17 * the whole document * | [A] - Cisco Systems ET AL, "Understanding the Ping and Traceroute Commands", Cisco Systems, Inc., (20100101), pages 1 - 22, URL: http://www.cisco.com/image/gif/paws/12778/ping_traceroute.pdf, (20130205), XP055052448 [A] 1-17 * the whole document * | [AD] - MATTHEW LUCKIE ET AL, "Challenges in Inferring Internet Interdomain Congestion", PROCEEDINGS OF THE 2014 CONFERENCE ON INTERNET MEASUREMENT CONFERENCE, IMC '14, New York, New York, USA, (20140101), doi:10.1145/2663716.2663741, ISBN 978-1-4503-3213-2, pages 15 - 22, XP055254633 [AD] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2663716.2663741 | vom Anmelder | EP1206085 | US2005122983 | US2010315958 | US2014269303 | - M. LUCKIE; A. DHAMDHERE; D. CLARK; B. HUFFAKER; K. CLAFFY, "Challenges in Inferring Internet Interdomain Congestion", INTERNET MEASUREMENT CONFERENCE (IMC, doi:doi:10.1145/2663716.2663741, (201411), pages 15 - 22, URL: https://www.caida.ora/publications/papers/2014/challenaes inferring interdomain conaestion/, XP055254633 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2663716.2663741 | - D. CLARK; S. BAUER; K. CLAFFY; A. DHAMDHERE; B. HUFFAKER; W. LEHR; M. LUCKIE, "Measurement and Analysis of Internet Interconnection and Congestion", TELECOMMUNICATIONS POLICY RESEARCH CONFERENCE (TPRC, (201409), URL: https://www.caida.ora/publications/papers/2014/measurement analysis internet interconnection/ | - "Understanding the Ping and Traceroute Commands", TECH NOTES, (201001), URL: http://www.cisco.com/imaae/aif/paws/12778/pina traceroute.pdf |