EP3350944 - EMPFANG- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNASTELLUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-GERAUSCH-VERHÄLTNISS. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/30] | EMPFANGS- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNENPOSITIONIERUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNISSES | ||
[2021/01] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.03.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petah Tikva / IL | [2018/30] | Erfinder | 01 /
RAM, Uzi c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | 02 /
MARINOV, Izhar c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | 03 /
IVANOV, Ivan c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | [2018/30] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2018/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16775345.8 | 12.09.2016 | [2018/30] | WO2016IL51015 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562219910P | 17.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562219910 P | US201615260481 | 09.09.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615260481 | [2018/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017046791 | Datum: | 23.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3350944 | Datum: | 25.07.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.03.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3350944 | Datum: | 19.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H04B7/185, H01Q1/12 | [2018/30] | CPC: |
H04B7/18515 (EP,US);
H01Q3/385 (US);
H01Q1/1257 (EP,US);
H01Q21/00 (US);
H04B7/1851 (EP,US);
G01S19/23 (US);
H01Q1/243 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EMPFANG- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNASTELLUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-GERAUSCH-VERHÄLTNISS. | [2021/01] | Englisch: | SATELLITE TERMINAL RECEPTION AND TRANSMISSION ANTENNA POSITIONNING BY MEASURE OF THE SIGNAL TO NOISE RATIO. | [2021/01] | Französisch: | POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE DE RECEPTION ET DE TRANSMISSION D'UN TERMINAL POUR SATELLITE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT. | [2021/01] |
Frühere [2018/30] | EMPFANGS- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNENPOSITIONIERUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNISSES | ||
Frühere [2018/30] | SATELLITE TERMINAL RECEPTION AND TRANSMISSION ANTENNA POSITIONING BY MEASURE OF THE SIGNAL TO NOISE RATIO | ||
Frühere [2018/30] | POSITIONNEMENT D'ANTENNE DE RÉCEPTION ET D'ÉMISSION DE TERMINAL SATELLITAIRE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT | Eintritt in die regionale Phase | 21.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/30] | 21.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.04.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.04.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.04.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.02.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.09.2016 | AL | 19.05.2021 | AT | 19.05.2021 | CY | 19.05.2021 | CZ | 19.05.2021 | DK | 19.05.2021 | EE | 19.05.2021 | ES | 19.05.2021 | FI | 19.05.2021 | HR | 19.05.2021 | IT | 19.05.2021 | LT | 19.05.2021 | LV | 19.05.2021 | MC | 19.05.2021 | MK | 19.05.2021 | MT | 19.05.2021 | NL | 19.05.2021 | PL | 19.05.2021 | RO | 19.05.2021 | RS | 19.05.2021 | SE | 19.05.2021 | SI | 19.05.2021 | SK | 19.05.2021 | SM | 19.05.2021 | BG | 19.08.2021 | NO | 19.08.2021 | GR | 20.08.2021 | IE | 12.09.2021 | LU | 12.09.2021 | IS | 19.09.2021 | PT | 20.09.2021 | BE | 30.09.2021 | CH | 30.09.2021 | LI | 30.09.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
MK | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Frühere [2022/37] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6400315 (ADLER CHARLES OTIS [US], et al) [A] 1-36* claim 1 *; | [X]US6417803 (DE LA CHAPELLE MICHAEL [US], et al) [X] 1-36 * column 1, line 1 - page 3, line 3; figures 1-6 *; | [A]US6956526 (LUNDSTEDT JR JACK [US], et al) [A] 1-36 * column 2, line 12 - column 3, line 21 *; | [A]WO2010135465 (MELCONIAN ARSEN [US], et al) [A] 1-36 * paragraphs [0004] - [0014] * |