EP3368452 - AUSRICHTUNGSSTATION ZUM AUSRICHTEN VON IN EINEM FÖRDERSYSTEM BEFÖRDERTEN FÖRDERGUT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Klatt Fördertechnik GmbH Köstendorferstraße 7 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | [2019/38] |
Frühere [2018/36] | Für alle benannten Staaten Klatt, Peter Neufahrn 77 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | Erfinder | 01 /
Klatt, Peter Neufahrn 77 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | [2019/38] |
Frühere [2018/36] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Tetzner, Michael Tetzner & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Van-Gogh-Strasse 3 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/02] | Tetzner, Thomas Tetzner & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Van-Gogh-Straße 3 81479 München / DE | ||
Frühere [2018/36] | Burger, Hannes Anwälte Burger & Partner Rechtsanwalt GmbH Rosenauerweg 16 4580 Windischgarsten / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16777973.5 | 03.10.2016 | [2018/36] | WO2016EP73572 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20150050865 | 08.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 508652015 | [2018/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017060198 | Datum: | 13.04.2017 | Sprache: | DE | [2017/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3368452 | Datum: | 05.09.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.04.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3368452 | Datum: | 13.01.2021 | Sprache: | DE | [2021/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.04.2017 | Klassifikation | IPC: | B65G47/22, B65G47/244, B07C1/06 | [2018/36] | CPC: |
B65G47/2445 (EP,AT);
B07C1/06 (AT);
B65G47/22 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSRICHTUNGSSTATION ZUM AUSRICHTEN VON IN EINEM FÖRDERSYSTEM BEFÖRDERTEN FÖRDERGUT | [2018/36] | Englisch: | ALIGNMENT STATION FOR ALIGNING CONVEYED GOODS TRANSPORTED IN A CONVEYOR SYSTEM | [2018/36] | Französisch: | STATION D'ORIENTATION PERMETTANT D'ORIENTER UN ARTICLE À TRANSPORTER TRANSPORTÉ DANS UN SYSTÈME DE TRANSPORT | [2018/36] | Eintritt in die regionale Phase | 03.05.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.05.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.05.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.08.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/36] | 03.05.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.10.2016 | AL | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | BG | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | GB | 03.10.2021 | IE | 03.10.2021 | LU | 03.10.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 13.01.2021 | |
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 13.01.2021 | |
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/39] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | LT | 13.01.2021 | |
PT | 13.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3799319 (CUTLER J, et al) [A] 1-20 * column 7, line 35 - column 11, line 47; figures 1-8; claims 1-6 *; | [Y]EP0218550 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES [CH]) [Y] 1-9,11-13,16-20 * column 2, line 36 - column 4, line 59; figures 1-6 *; | [A]US4889224 (DENKER STANLEY D [US]) [A] 1-20* figure 1; claims 1-7 *; | [Y]DE19728659 (CAVANNA SPA [IT]) [Y] 1-9,11-13,16-20 * column 2, line 31 - column 7, line 26; figures 1-3; claims 1-8 *; | [YD]DE102013212317 (SIEMENS AG [DE]) [YD] 1-9,11-13,16-20 * paragraph [0010] - paragraph [0021]; figures 1-9; claims 1-4 * |