EP3365310 - DÜNGERGRANULAT ODER BODENKONDITIONIERER UND DESSEN VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.07.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 31.10.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.03.2021 [2021/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BioA Oy Kyminlinnantie 6 48600 Kotka / FI | [2018/35] | Erfinder | 01 /
JÄRVINEN, Jari Nuotanperä 18 45160 Kouvola / FI | 02 /
VIRTANEN, Pasi J. Paloasemantie 19 53200 Lappeenranta / FI | 03 /
MUSTONEN, Kati Kalervonkatu 56 as 2 53100 Lappeenranta / FI | [2018/44] |
Frühere [2018/35] | 01 /
JÄRVINEN, Jari Nuotanperä 18 45160 Kouvola / FI | ||
02 /
VIRTANEN, Pasi J. Paloasemantie 19 53200 Lappeenranta / FI | |||
03 /
MUSTONEN, Kati Paloasemantie 19 53200 Lappeenranta / FI | Vertreter | Genip Oy Heikinkatu 7 48100 Kotka / FI | [2018/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16784496.8 | 20.10.2016 | [2018/35] | WO2016EP75224 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20150005758 | 23.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20155758 | [2018/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017068039 | Datum: | 27.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3365310 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.04.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.04.2017 | Klassifikation | IPC: | C05C1/00, C05C3/00, C05D9/00, C05F5/00, C05F7/00, C05F9/00, C05G3/00 | [2018/35] | CPC: |
C05C1/02 (EP,US);
C05G5/30 (EP,FI,US);
C05C3/005 (EP,US);
C05C9/00 (EP,US);
C05D9/00 (EP,US);
C05F5/002 (EP,US);
C05F5/004 (EP,US);
C05F7/00 (EP,US);
C05F9/00 (EP,US);
C05G3/80 (EP,US);
C09K17/40 (FI);
Y02A40/20 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DÜNGERGRANULAT ODER BODENKONDITIONIERER UND DESSEN VERWENDUNG | [2018/35] | Englisch: | A GRANULAR FERTILIZER OR SOIL CONDITIONER AND ITS USE | [2018/35] | Französisch: | ENGRAIS OU CONDITIONNEUR DE SOL GRANULAIRE ET SON UTILISATION | [2018/35] | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.05.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/35] | 20.09.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 24.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/12] | 13.11.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US3598563 (BURCH WENDELL D) [X] 1-5,7-19 * column 1, line 19 - column 2, line 65; examples I, II; claims 1-5 * * the whole document * [I] 6; | [A]US4571254 (WAHLBERG ARVO [FI]) [A] 1-19 * column 1, lines 14-67 * * claims 1-12 * * the whole document *; | [A]US2006243010 (SANDERS JOHN L [US], et al) [A] 1-19 * paragraph [0011] ** the whole document *; | [Y]US2008223098 (TAULBEE DARRELL N [US]) [Y] 1-19 * paragraphs [0004] , [0007] , [0012] - [0013]; examples 1-6; claims 1-29 * * the whole document *; | [Y]WO2014047793 (UPM KYMMENE CORP [FI], et al) [Y] 1-19 * page 2, line 5 - page 4, line 23; examples 1-3; claims 10-12 * * the whole document * | vom Anmelder | US3408169 | US3618162 | EP0395354 | US6361720 | EP1579766 | WO2014044945 |