EP3359672 - BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG VON PFLANZENKRANKHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/33] | BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG VON PFLANZENVIREN | ||
[2020/07] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.07.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.04.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Looije Applications B.V. Leehove 81 2678 MB De Lier / NL | [2018/33] | Erfinder | 01 /
VERMUNT, Adrianus Marinus Wilhelmus c/o Leehove 81 2678 MB De Lier / NL | [2018/33] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2018/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16784990.0 | 04.10.2016 | [2018/33] | WO2016NL50684 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150188418 | 05.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15188418 | [2018/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017061859 | Datum: | 13.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3359672 | Datum: | 15.08.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.04.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3359672 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.04.2017 | Klassifikation | IPC: | C12N15/82, C12Q1/68, C12Q1/70, A01H5/00 | [2018/33] | CPC: |
C12N7/00 (EP,US);
A01N63/40 (EP,US);
A01N63/60 (EP,US);
C12N15/8283 (EP,US);
C12Q1/04 (US);
C12N2770/26011 (EP,US);
| C-Set: |
A01N63/60, A01N63/40 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | 01.05.2018 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG VON PFLANZENKRANKHEITEN | [2020/07] | Englisch: | BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT VIRUSES | [2018/33] | Französisch: | LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES MALADIES DES PLANTES | [2020/07] |
Frühere [2018/33] | BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG VON PFLANZENVIREN | ||
Frühere [2018/33] | LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE DES VIRUS DE PLANTES | Eintritt in die regionale Phase | 01.05.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.05.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.05.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/33] | 01.05.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | IE | 04.10.2020 | LU | 04.10.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | AL | 09.09.2020 | |
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
IE | 04.10.2020 | ||
LU | 04.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 04.10.2020 | ||
LU | 04.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 04.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 04.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y] - BEATA HASIW-JAROSZEWSKA ET AL, "Single mutation converts mild pathotype of the Pepino mosaic virus into necrotic one", VIRUS RESEARCH, AMSTERDAM, NL, vol. 159, no. 1, doi:10.1016/J.VIRUSRES.2011.04.008, ISSN 0168-1702, (20110422), pages 57 - 61, (20110422), XP028222904 [Y] 1,2,4-13 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.virusres.2011.04.008 | [Y] - I. M. HANSSEN ET AL, "Pepino mosaic virus isolates and differential symptomatology in tomato", PLANT PATHOLOGY, GB, (20090218), vol. 58, no. 3, doi:10.1111/j.1365-3059.2008.02018.x, ISSN 0032-0862, pages 450 - 460, XP055257124 [Y] 1,2,4-13 * page 457, column l; table 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2008.02018.x | [Y] - Godwill Mih Chewachong, "ENGINEERING PLANT VIRUS "VACCINES" USING PEPINO MOSAIC VIRUS AS A MODEL", Ph. D. thesis, (2013), pages i-xviii, 1 - 102, URL: https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1384203201/inline, (20160309), XP055256861 [Y] 1,2,4-13 * page 40 - page 46 * * page 60 - page 83 * | [Y] - MARTIJN F SCHENK ET AL, "The use of attenuated isolates of Pepino mosaic virus for cross-protection", EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, (20100301), vol. 127, no. 2, ISSN 1573-8469, pages 249 - 261, XP019788747 [Y] 1,2,4-13 * figure 3; tables 1-3 * | [A] - GODWILL M. CHEWACHONG ET AL, "Generation of an Attenuated, Cross-Protective Pepino mosaic virus Variant Through Alignment-Guided Mutagenesis of the Viral Capsid Protein", PHYTOPATHOLOGY, US, (201501), vol. 105, no. 1, doi:10.1094/PHYTO-01-14-0018-R, ISSN 0031-949X, pages 126 - 134, XP055256854 [A] 1,2,4-13 * figures 1,3,4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1094/PHYTO-01-14-0018-R | [A] - BEATA HASIÓW-JAROSZEWSKA ET AL, "Ratio of mutated versus wild-type coat protein sequences in Pepino mosaic virus determines the nature and severity of yellowing symptoms on tomato plants", MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, GB, (20130715), vol. 14, no. 9, doi:10.1111/mpp.12059, ISSN 1464-6722, pages 923 - 933, XP055257155 [A] 1,2,4-13 * figure 4; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/mpp.12059 | [A] - BEATA HASIÓW-JAROSZEWSKA ET AL, "A new method for detection and discrimination of Pepino mosaic virus isolates using high resolution melting analysis of the triple gene block 3", JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, NL, (20130513), vol. 193, no. 1, doi:10.1016/j.jviromet.2013.04.022, ISSN 0166-0934, pages 1 - 5, XP055256910 [A] 1,2,4-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2013.04.022 | [A] - INGE M. HANSSEN ET AL, "Pepino mosaic virus : a successful pathogen that rapidly evolved from emerging to endemic in tomato crops", MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, GB, (20091112), vol. 11, no. 2, doi:10.1111/j.1364-3703.2009.00600.x, ISSN 1464-6722, pages 179 - 189, XP055257352 [A] 1,2,4-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1364-3703.2009.00600.x |