EP3293744 - ELEKTRISCHES STOSSDÄMPFUNGSELEMENT UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Moda-Innochips Co., Ltd. 42-7 Dongsan-ro 27beon-gil Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 15433 / KR | [2018/11] | Erfinder | 01 /
CHO, Seung Hun 905, 4, Sicheong-ro 68beon-gil Gyeonggi-do / KR | 02 /
HEO, Sung Jin 408-202, 13, Seonbugwangjangnam-ro, Danwon-gu Gyeonggi-do / KR | 03 /
LEE, Dong Suk 4, 60-1, Hambak-ro Incheon / KR | [2019/01] |
Frühere [2018/11] | 01 /
CHO, Seung Hun 905 4, Sicheong-ro 68beon-gil Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
HEO, Sung Jin 408-202 13, Seonbugwangjangnam-ro, Danwon-gu Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
LEE, Dong Suk 4 60-1, Hambak-ro Incheon / KR | Vertreter | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2018/11] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16789634.9 | 04.05.2016 | [2018/11] | WO2016KR04743 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150063841 | 07.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150063841 | KR20160041180 | 04.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160041180 | [2018/11] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016178528 | Datum: | 10.11.2016 | Sprache: | KO | [2016/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3293744 | Datum: | 14.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 10.11.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.2018 | Klassifikation | IPC: | H01G2/14, H01G4/40 | [2019/01] | CPC: |
H01C7/12 (EP,CN,US);
H01G2/14 (EP,CN,KR,US);
H01G4/40 (EP,CN,KR,US);
H05F3/04 (US);
H01C7/10 (CN);
H01G4/002 (US);
H01G4/005 (EP,CN,US);
H01G4/012 (EP,CN,KR,US);
H01G4/12 (CN,US);
H01G4/1209 (EP,KR,US);
H01G4/232 (EP,CN,US);
H01G4/248 (US);
H01G4/30 (EP,CN,KR,US);
H01G4/33 (US);
H01L23/60 (CN);
H05F3/02 (US);
H05K9/00 (CN);
H05K9/0009 (KR);
|
Frühere IPC [2018/11] | H01G2/14, H01G4/40, H01C7/12, H05K9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCHES STOSSDÄMPFUNGSELEMENT UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG DAMIT | [2018/11] | Englisch: | ELECTRIC SHOCK-PREVENTION ELEMENT AND ELECTRONIC DEVICE PROVIDED WITH SAME | [2018/11] | Französisch: | ÉLÉMENT DE PRÉVENTION DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DOTÉ DE CELUI-CI | [2018/11] | Eintritt in die regionale Phase | 07.11.2017 | Übersetzung eingereicht | 07.11.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.11.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 07.11.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.11.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.11.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/11] | 07.11.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/01] | 13.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2019 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]US2014232485 (BULTITUDE JOHN [US], et al) [I] 1,3-19 * paragraphs [0005] , [0063] , [0071] , [0074] , [0075] , [0078] , [0085]; figure 6 * [Y] 2; | [Y]US2013141826 (ASAKURA KENSAKU [JP], et al) [Y] 2 * paragraphs [0042] , [0043] , [0052] *; | [A]US2013208395 (BULTITUDE JOHN [US], et al) [A] 1-19 * paragraphs [0051] - [0066]; figure 6 *; | [A]JP2003257781 (MURATA MANUFACTURING CO) [A] 1-19 * paragraphs [0014] - [0023]; figure 1B * | Internationale Recherche | [X]JP2010146779 (PANASONIC CORP) [X] 1-19 * See paragraphs [0043]-[0044], [0085], claims 1-2, 6, and figures 6-9(b). *; | [A]KR20140133003 (SAMSUNG ELECTRO MECH [KR]) [A] 1-19 * See abstract, claims 1, 3-4, and figure 4. *; | [A]JPH06251981 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) [A] 1-19 * See claims 1-3, and figures 1, 3, 5. *; | [A]KR101082079B (JOINSET CO., LTD.) [A] 1-19 * See paragraphs [0021]-[0040], claim 2, and figures 1-3, 6. *; | [A]KR101452540B (EPCOS AG.) [A] 1-19 * See abstract, claims 1, 3, and figures 2a-2b * |