EP3430119 - BIOREAKTORSYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.09.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OMNIBRX BIOTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED B-202, Royal Residency Nr. Shukan, Opp. Vandematram Arcade New S.G. Road, Gota Ahmedabad 382421, Gujarat / IN | [2021/51] |
Frühere [2019/04] | Für alle benannten Staaten Patel, Ravindrakumar Dhirubhai B-202, Royal Residency Nr. Vandematram City Nr. Gota Railway Crossing Gota Ahmedabad, Gujarat 382421 / IN | Erfinder | 01 /
Patel, Ravindrakumar Dhirubhai B-202, Royal Residency Nr. Vandematram City Nr. Gota Railway Crossing Gota Ahmedabad, Gujarat 382421 / IN | [2021/51] |
Frühere [2019/04] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Lindner Blaumeier Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Dr. Kurt-Schumacher-Str. 23 90402 Nürnberg / DE | [2019/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16790728.6 | 04.10.2016 | [2019/04] | WO2016IN50336 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN201621008865 | 14.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN201621008865 | [2019/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017158611 | Datum: | 21.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3430119 | Datum: | 23.01.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.09.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3430119 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.09.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2020 | Klassifikation | IPC: | C12M1/00, C12M3/00, C12M1/12, C12M1/02 | [2019/04] | CPC: |
C12M27/14 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M25/06 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M23/40 (IL,KR,US);
C12M27/20 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M41/14 (IL,KR,US);
C12M41/26 (IL,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIOREAKTORSYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR | [2019/04] | Englisch: | A BIOREACTOR SYSTEM AND METHOD THEREOF | [2019/04] | Französisch: | SYSTÈME DE BIORÉACTEUR ET SON PROCÉDÉ | [2019/04] | Eintritt in die regionale Phase | 11.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/04] | 11.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung mit beiliegenden Recherchenergebnissen nach Regel 164 (2) EPÜ (Einverständnis: M04) [2020/34] | 20.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.04.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 07.06.2023 | EE | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | LT | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SI | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | LU | 04.10.2023 | [2024/30] |
Frühere [2024/28] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Frühere [2024/24] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Frühere [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Frühere [2024/08] | HR | 07.06.2023 | |
LT | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Frühere [2024/01] | HR | 07.06.2023 | |
LT | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
Frühere [2023/51] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4065359 (HURNI WILLIAM M)[A] 1-43; | [I]GB2058131 (SEARLE & CO) [I] 1-43 * claims, p.2 l.20 *; | [I]WO2011097566 (RENEWABLE PROCESS TECHNOLOGIES LLC [US], et al) [I] 1-43 * claims; par.11, 31, 33 * | Prüfung | US5045470 | US2002076815 | vom Anmelder | GB1097669 | US3407120 | GB1393654 | US3933585 | US4343904 | US5168058 |