EP3377688 - MASCHINE UND VERFAHREN ZUR FORMGEBUNG FÜR SCHLAUCHFÖRMIGE STRICKWAREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 26.05.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Golden Lady Company S.p.A. Via G. Leopardi 3/5 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) / IT | [2018/39] | Erfinder | 01 /
GRASSI, Nerino Via Solferino, 55 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) / IT | 02 /
SCARPELLI, Alessandro Via Stefano Ussi, 26 50018 Scandicci (FI) / IT | 03 /
SALVADORI, Stefano Via Ponte alle Mosse, 229 50144 Firenze / IT | 04 /
RUSTIONI, Mirko Via di Sezzate, 40/A 50027 Strada in Chianti (FI) / IT | 05 /
TINERVIA, Mario 315 Benjamin Court Burlington, North Carolina 27215 / US | [2019/36] |
Frühere [2018/39] | 01 /
GRASSI, Nerino Via Solferino 55 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) / IT | ||
02 /
SCARPELLI, Alessandro Via Stefano Ussi 26 50018 Scandicci (FI) / IT | |||
03 /
SALVADORI, Stefano Via Ponte alle Mosse 229 50144 Firenze / IT | |||
04 /
RUSTIONI, Mirko Via di Sezzate 40/A 50027 Strada in Chianti (FI) / IT | |||
05 /
TINERVIA, Mario 315 Benjamin Court Burlington, North Carolina 27215 / US | Vertreter | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l. Via della Scala, 4 50123 Firenze / IT | [2018/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16797582.0 | 17.11.2016 | [2018/39] | WO2016EP78048 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2015UB05766 | 20.11.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT UB20155766 | [2018/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017085208 | Datum: | 26.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3377688 | Datum: | 26.09.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.05.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3377688 | Datum: | 04.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.05.2017 | Klassifikation | IPC: | D06C5/00, A41B11/00, D06F73/02, D06C7/00 | [2019/15] | CPC: |
D06C5/005 (EP,US);
D06C5/00 (RU);
D06C7/00 (US);
D06F73/02 (US);
A41B11/00 (US);
A41B2500/10 (US);
D10B2501/02 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/39] | D06C5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MASCHINE UND VERFAHREN ZUR FORMGEBUNG FÜR SCHLAUCHFÖRMIGE STRICKWAREN | [2018/39] | Englisch: | MACHINE AND METHOD FOR BOARDING TUBULAR KNITTED ARTICLES | [2018/39] | Französisch: | MACHINE ET PROCÉDÉ DE MISE EN FORME D'ARTICLES TRICOTÉS TUBULAIRES | [2018/39] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.08.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/39] | 15.05.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.07.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.07.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.07.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.11.2016 | AL | 04.09.2019 | AT | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | FI | 04.09.2019 | IT | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | NL | 04.09.2019 | PL | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | SE | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | IE | 17.11.2019 | LU | 17.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | BG | 04.12.2019 | NO | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 17.11.2016 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 17.11.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 17.11.2016 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 17.11.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 17.11.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 17.11.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 17.11.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 17.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | AL | 04.09.2019 | |
FI | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
FI | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 04.09.2019 | |
NO | 04.12.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]GB2181465 (TAKATORI KIKAI SEISAKUSHO KK) [AD] 1-10 * the whole document *; | [AD]EP0677608 (FIRSAN SA [ES]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [AD]WO0177432 (S R A S R L [IT], et al) [AD] 1-10 * the whole document *; | [AD]WO0218696 (BAGNI GIANFRANCO [IT]) [AD] 1-10 * abstract * * page 3, lines 7-19 *; | [YDA]GB2374090 (MORRISSEY PETER [IE], et al) [YD] 1,5-9 * abstract * [A] 2-4,10; | [A]US2004154510 (JORDAN BOB [US], et al) [A] 1-10* the whole document *; | [YDA]EP1460165 (MATEC SPA [IT]) [YD] 1,5-9 * paragraphs [0014] , [0015] , [0020] - [0025] - [0037] - [0041]; figures 10,11; claims 7-11,14 * [A] 2-4,10; | [YDA]US2005173476 (VOURIOT MICHEL [FR]) [YD] 1,5-9 * abstract * [A] 2-4,10 | vom Anmelder | GB2181465 | EP0677608 | WO0177432 | WO0218696 | GB2374090 | EP1460165 | US2005173476 |