|
10.04.2024 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.06.2023 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.05.2023 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.03.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2023 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2023 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2023 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2023 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
02.03.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
02.03.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2023 |
Antrag auf Verschiebung der Erteilung (bevorstehende Einführung EPS) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.10.2022 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.10.2022 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.10.2022 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
26.10.2022 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.10.2022 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
26.10.2022 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
29 |
|
01.08.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.08.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
01.08.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.08.2022 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.04.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.04.2022 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.12.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.12.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.12.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
09.08.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
09.08.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.08.2021 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.02.2019 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.02.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.02.2019 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.02.2019 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
70 |
|
15.02.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.02.2019 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.07.2018 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.07.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.07.2018 |
Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse vom EPA bereitgestellt |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
22.06.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.06.2018 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.06.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
22.06.2018 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.06.2018 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
22.06.2018 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.06.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.04.2018 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.06.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
43 |
|
01.06.2017 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
01.06.2017 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
30 |
|
04.01.2017 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
12.12.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
12.12.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
12.12.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
01.12.2016 |
Mitteilung der internationalen Anmeldenummer und des internationalen Anmeldetags |
PCT-Anmeldeamt |
5 |
|
23.11.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
23.11.2016 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
23.11.2016 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
5 |
|
23.11.2016 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
12 |
|
23.11.2016 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
23.11.2016 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
12 |
|
23.11.2016 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
4 |
|
23.11.2016 |
Einreichung betreffend Vertretung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |