EP3306610 - AUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG, AUFZEICHNUNGSVERFAHREN, OPTISCHES AUFZEICHNUNGSMEDIUM, WIEDERGABEVORRICHTUNG, WIEDERGABEVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2023 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Group Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2021/30] |
Frühere [2018/15] | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Erfinder | 01 /
IKUTA, Kazuki c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2018/15] | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2018/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16799651.1 | 23.03.2016 | [2018/15] | WO2016JP59161 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150106576 | 26.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015106576 | [2018/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016189943 | Datum: | 01.12.2016 | Sprache: | JA | [2016/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3306610 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 01.12.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2019 | Klassifikation | IPC: | G11B7/0045, G11B7/007, G11B7/1263, G11B7/1267 | [2018/15] | CPC: |
G11B7/1267 (EP,US);
G11B7/0045 (EP,US);
G11B7/007 (US);
G11B7/0079 (US);
G11B7/1263 (US);
G11B2007/0013 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG, AUFZEICHNUNGSVERFAHREN, OPTISCHES AUFZEICHNUNGSMEDIUM, WIEDERGABEVORRICHTUNG, WIEDERGABEVERFAHREN | [2018/15] | Englisch: | RECORDING DEVICE, RECORDING METHOD, OPTICAL RECORDING MEDIUM, REPRODUCTION DEVICE, REPRODUCTION METHOD | [2018/15] | Französisch: | DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT, PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT, SUPPORT D'ENREGISTREMENT OPTIQUE, DISPOSITIF DE REPRODUCTION, PROCÉDÉ DE REPRODUCTION | [2018/15] | Eintritt in die regionale Phase | 17.11.2017 | Übersetzung eingereicht | 17.11.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.11.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 17.11.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.11.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.11.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 17.11.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.10.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 05.10.2022 geplant war | 05.10.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 17.10.2022 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/10] | 27.10.2022 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2006153055 (SUH SANG W [KR]) [X] 1-11 * paragraph [0040] - paragraph [0067]; figures 2-9 *; | [A]US2011194393 (AKIMOTO YOSHIHIRO [JP], et al) [A] 1-11 * paragraph [0245] - paragraph [0610]; figures 11-26 *; | [A]US2011317535 (MIYAMOTO HARUKAZU [JP], et al) [A] 1-11* paragraph [0104] - paragraph [0110]; figures 1,2 * | Internationale Recherche | [A]JP2005071470 (RICOH KK) [A] 1-12* , claims 1 to 5 & US 2005/0052975 A1 claims 1 to 17 *; | [A]JP2005302086 (SHARP KK) [A] 1-12 * , paragraphs [0024] to [0027]; fig. 3 (Family: none) *; | [A]JP2011138575 (HITACHI CONSUMER ELECTRONICS) [A] 1-12 * , fig. 2, 3 & US 2011/0158069 A1 fig. 2, 3 & CN 102110447 A *; | [A]JP2013218782 (PANASONIC CORP) [A] 1-12 * , paragraphs [0097] to [0108]; fig. 3 & US 2011/0096643 A1 paragraphs [0131] to [0140]; fig. 3 & WO 2010/050143 A1 & EP 2341500 A1 & MX 2010013194 A & CN 102077281 A & TW 201025308 A & KR 10-2011-0074956 A & RU 2010154076 A *; | [A]JP2013225360 (SONY CORP) [A] 1-12 * , fig. 7 & US 2013/0279316 A1 fig. 7 & CN 103377663 A *; | [XA]JP2014071922 (HITACHI LG DATA STORAGE INC, et al) [X] 1, 5, 6, 9-12 * , paragraphs [0028] to [0037] (Family: none) * [A] 2-4, 7, 8 |