EP3387041 - DURCHSCHEINENDE LASERSCHWEISSBARE THERMOPLASTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND LASERGESCHWEISSTE PRODUKTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 23.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.09.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.06.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2022 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 26.10.2022 [2022/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SABIC Global Technologies B.V. Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom / NL | [2018/42] | Erfinder | 01 /
GUNBAS, Deniz, Duygu c/o SABIC Intellectual Property Group P.O. Box 3008 6160 GA Geleen / NL | 02 /
VAN HEERBEEK, Hendrikus, Petrus, Cornelis c/o SABIC Intellectual Property Group P.O. Box 3008 6160 GA Geleen / NL | 03 /
VANDORMAEL, Bart c/o SABIC Intellectual Property Group P.O. Box 3008 6160 GA Geleen / NL | [2018/42] | Vertreter | Sabic Intellectual Property Group Sabic Intellectual Property Department P.O. Box 3008 6160 GA Geleen / NL | [2018/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16804755.3 | 29.11.2016 | [2018/42] | WO2016EP79092 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562264625P | 08.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562264625 P | [2018/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017097630 | Datum: | 15.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3387041 | Datum: | 17.10.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.06.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3387041 | Datum: | 06.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/45] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP3387041 | Datum: | 26.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.06.2017 | Klassifikation | IPC: | C08G63/672, C08L67/02, B29C65/16 | [2018/42] | CPC: |
C08G63/672 (EP,CN,KR,US);
C08L67/02 (EP,CN,KR);
B29C66/71 (EP,US);
B29C65/1616 (EP,US);
B29C65/1635 (EP,KR,US);
B29C65/1677 (EP,KR,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/712 (EP,KR);
B29C66/73773 (EP,KR,US);
B29C66/73921 (EP,US);
C08G63/183 (KR,US);
C08G64/04 (US);
C08K3/20 (US);
C08K5/005 (EP,US);
C08K7/14 (EP,KR,US);
C08L69/00 (EP,CN,KR);
B29K2067/003 (US);
B29K2067/006 (US);
B29K2069/00 (US);
C08K2201/003 (CN);
C08K2201/004 (CN);
C08L2201/08 (CN);
C08L2201/10 (CN);
C08L2205/025 (EP,CN,KR);
C08L2205/03 (EP,CN,KR)
(-)
| C-Set: |
B29C66/71, B29K2067/00 (EP);
C08L67/02, C08L2666/18 (EP);
C08L67/02, C08L67/02 (EP);
C08L67/02, C08L67/02, C08L69/00, C08K13/04, C08K7/14 (CN);
C08L67/02, C08L67/02, C08L69/00, C08K5/005, C08K7/14 (EP);
C08L69/00, C08L67/02, C08K13/04, C08K7/14 (CN);
B29C66/71, B29K2067/003 (EP);
B29C66/71, B29K2067/006 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCHSCHEINENDE LASERSCHWEISSBARE THERMOPLASTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND LASERGESCHWEISSTE PRODUKTE | [2018/42] | Englisch: | TRANSLUCENT LASER WELDABLE THERMOPLASTIC COMPOSITIONS AND LASER-WELDED PRODUCTS | [2018/42] | Französisch: | COMPOSITIONS THERMOPLASTIQUES TRANSLUCIDES SOUDABLES PAR LASER ET PRODUITS SOUDÉS PAR LASER | [2018/42] | Eintritt in die regionale Phase | 25.05.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.05.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.05.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/42] | 25.05.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
30.07.2020
10.09.2020
ADMISSIBLE Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE Vertreter des Einsprechenden Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2021/16] |
Frühere [2020/36] | |||
Einsprechende(r) | 01
30.07.2020
Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE Vertreter des Einsprechenden Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | 15.09.2020 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 06.01.2021 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.01.2022 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.01.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.04.2022 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.04.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 17.08.2022 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 16.09.2022 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.11.2016 | AL | 06.11.2019 | AT | 06.11.2019 | CY | 06.11.2019 | CZ | 06.11.2019 | DK | 06.11.2019 | EE | 06.11.2019 | ES | 06.11.2019 | FI | 06.11.2019 | HR | 06.11.2019 | IT | 06.11.2019 | LT | 06.11.2019 | LV | 06.11.2019 | MC | 06.11.2019 | MK | 06.11.2019 | MT | 06.11.2019 | NL | 06.11.2019 | PL | 06.11.2019 | RO | 06.11.2019 | RS | 06.11.2019 | SE | 06.11.2019 | SI | 06.11.2019 | SK | 06.11.2019 | SM | 06.11.2019 | TR | 06.11.2019 | IE | 29.11.2019 | LU | 29.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | BG | 06.02.2020 | NO | 06.02.2020 | GR | 07.02.2020 | IS | 06.03.2020 | PT | 06.03.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 29.11.2016 | |
AL | 06.11.2019 | ||
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
MT | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
TR | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 29.11.2016 | |
AL | 06.11.2019 | ||
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
MT | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 29.11.2016 | |
AL | 06.11.2019 | ||
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
IE | 29.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
LU | 29.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 06.11.2019 | |
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 06.11.2019 | |
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 06.11.2019 | |
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 06.02.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2012183778 (FARRELL TONY [NL], et al) [A] 1-15* example -; claim - *; | [AD]US2014179855 (FARRELL TONY [NL], et al) [AD] 1-15 * examples 1-5; table - * | vom Anmelder | US6447859 | DE10230722 | JP2005133087 | US2005165176 | US2007129475 | US7396428 | US2011256406 | US8318843 | US2014179855 | US8791179 | US8889768 | Einspruch | US2003195303 | US2005075466 | JP2008189809 | JP2011219667 | JP2013121991 | JP2014205773 | EP2878627 | WO2014017415 | - Gächter R, Müller H, "Plastics Additives Handbook, 4th Ed. Excerpt", Carl Hanser Verlag, (19960101), pages 92 - 95, 258-259, XP055778984 |