EP3369240 - PROTOKOLL-FALLBACK WÄHREND EINER RUFSIGNALISIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.08.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2018/36] | Erfinder | 01 /
SKURATOVICH, Uladzimir A. Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 02 /
KUMAR, Namendra Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 03 /
BELENKO, Andrey Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 04 /
MOORE, Timothy Mark Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | [2018/36] | Vertreter | Townsend, Martyn Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2018/36] | Townsend, Martyn Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16806398.0 | 18.11.2016 | [2018/36] | WO2016US62639 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514958865 | 03.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514958865 | [2018/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017095649 | Datum: | 08.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3369240 | Datum: | 05.09.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.06.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3369240 | Datum: | 02.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.06.2017 | Klassifikation | IPC: | H04L29/14, H04L29/06 | [2018/36] | CPC: |
H04L65/1069 (EP,US);
H04L65/40 (US);
H04L67/02 (US);
H04L69/04 (EP,US);
H04L69/161 (US);
H04L69/165 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROTOKOLL-FALLBACK WÄHREND EINER RUFSIGNALISIERUNG | [2018/36] | Englisch: | PROTOCOL FALLBACK DURING CALL SIGNALING | [2018/36] | Französisch: | REPLI SUR PROTOCOLE PENDANT UNE SIGNALISATION D'APPEL | [2018/36] | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/36] | 01.06.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.08.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.08.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.08.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.11.2016 | AL | 02.10.2019 | AT | 02.10.2019 | CY | 02.10.2019 | CZ | 02.10.2019 | DK | 02.10.2019 | EE | 02.10.2019 | ES | 02.10.2019 | FI | 02.10.2019 | HR | 02.10.2019 | IT | 02.10.2019 | LT | 02.10.2019 | LV | 02.10.2019 | MC | 02.10.2019 | MK | 02.10.2019 | MT | 02.10.2019 | PL | 02.10.2019 | RO | 02.10.2019 | RS | 02.10.2019 | SE | 02.10.2019 | SI | 02.10.2019 | SK | 02.10.2019 | SM | 02.10.2019 | TR | 02.10.2019 | IE | 18.11.2019 | LU | 18.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | BG | 02.01.2020 | NO | 02.01.2020 | GR | 03.01.2020 | IS | 02.02.2020 | PT | 03.02.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 18.11.2016 | |
AL | 02.10.2019 | ||
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
TR | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 18.11.2016 | |
AL | 02.10.2019 | ||
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 18.11.2016 | |
AL | 02.10.2019 | ||
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 18.11.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
LU | 18.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 02.10.2019 | |
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AT | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AT | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 02.10.2019 | |
LT | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 02.01.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6253326 (LINCKE SCOTT D [US], et al) [A] 12-15 * column 92, line 1 - column 93, line 20 *; | [A]US2007110046 (FARRELL RICHARD S [US], et al) [A] 12-15 * paragraph [0042] * * claims 1-21 *; | [Y]US2010241754 (NIIYA NORIMASA [JP]) [Y] 1-11 * paragraph [0035] *; | [A]DE102010013374 (DEUTSCH ZENTR LUFT & RAUMFAHRT [DE]) [A] 12-15* claims 1-4 *; | [Y]US2012005352 (NITTA MINORU [JP]) [Y] 1-11 * paragraph [0004] - paragraph [0012] * * paragraph [0042] * * paragraph [0075] * * claim 4 * * figures 11A, 11B *; | [A] - WILLIS B CAMPBELL DYNAMICSOFT INC D, "An Extension to the Session Initiation protocol to Assure Congestion Safety; draft-willis-sip-congestsafe-00.txt", AN EXTENSION TO THE SESSION INITIATION PROTOCOL TO ASSURE CONGESTION SAFETY; DRAFT-WILLIS-SIP-CONGESTSAFE-00.TXT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF; STANDARDWORKINGDRAFT, INTERNET SOCIETY (ISOC) 4, RUE DES FALAISES CH- 1205 GENEVA, SWITZERLAND, (20020620), XP015036918 [A] 1-11 * page 4 * |