EP3383629 - PRODUKTIONSVORRICHTUNG, INSBESONDERE SMC-PRODUKTIONSVORRICHTUNG, ZU EINER HERSTELLUNG VON DUROPLASTISCHEN HALBZEUGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schmidt & Heinzmann GmbH & Co. KG Vichystrasse 12 76646 Bruchsal / DE | [2018/41] | Erfinder | 01 /
FEIL, Matthias Panoramastr. 5 88214 Ravensburg / DE | [2018/41] | Vertreter | Daub, Thomas Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub Bahnhofstrasse 5 88662 Überlingen / DE | [2018/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16815750.1 | 02.12.2016 | [2018/41] | WO2016EP79629 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510120969 | 02.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015120969 | [2018/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017093506 | Datum: | 08.06.2017 | Sprache: | DE | [2017/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3383629 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.06.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3383629 | Datum: | 20.01.2021 | Sprache: | DE | [2021/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.06.2017 | Klassifikation | IPC: | B29C70/50 | [2018/41] | CPC: |
B29C70/504 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRODUKTIONSVORRICHTUNG, INSBESONDERE SMC-PRODUKTIONSVORRICHTUNG, ZU EINER HERSTELLUNG VON DUROPLASTISCHEN HALBZEUGEN | [2018/41] | Englisch: | PRODUCTION DEVICE, IN PARTICULAR SMC PRODUCTION DEVICE, FOR PRODUCING THERMOSET PREPREGS | [2018/41] | Französisch: | DISPOSITIF DE PRODUCTION, EN PARTICULIER DISPOSITIF DE PRODUCTION SMC POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SEMI-FINIS THERMODURCISSABLES | [2018/41] | Eintritt in die regionale Phase | 28.06.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.06.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.06.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.09.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/41] | 28.06.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.11.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21000015.4 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 20.01.2021 | Einspruch (Einsprüche) | 21.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2016 | AL | 20.01.2021 | CY | 20.01.2021 | CZ | 20.01.2021 | DK | 20.01.2021 | EE | 20.01.2021 | FI | 20.01.2021 | HR | 20.01.2021 | LT | 20.01.2021 | LV | 20.01.2021 | MC | 20.01.2021 | MK | 20.01.2021 | MT | 20.01.2021 | NL | 20.01.2021 | RO | 20.01.2021 | RS | 20.01.2021 | SE | 20.01.2021 | SI | 20.01.2021 | SK | 20.01.2021 | SM | 20.01.2021 | TR | 20.01.2021 | BG | 20.04.2021 | NO | 20.04.2021 | GR | 21.04.2021 | IS | 20.05.2021 | PT | 20.05.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
TR | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | CZ | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 20.01.2021 | |
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US4219524 (MILLER EVERETT R [US]) [X] 1,5,6,8,15 * column 1, line 11 - line 15 * * column 8, line 1 - line 54; figures 3, 5, 6, 8 * * figure 10 * [I] 10,13; | [AD]DE102009046670 (DIEFFENBACHER GMBH & CO KG [DE]) [AD] 1-15* abstract * | vom Anmelder | DE102006042999 | DE102007052587 | DE102009046670 | DE102010018485 | DE102010045702 |