EP3398115 - KOMPRIMIERTE REKURRENTE NEURONALE NETZWERK MODELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/45] | MODELLE EINES KOMPRIMIERTEN WIEDERKEHRENDEN NEURONALEN NETZWERKS | ||
[2021/16] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 31.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.10.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.09.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2021/37] |
Frühere [2018/45] | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
SAINATH, Tara N. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 02 /
SINDHWANI, Vikas 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | [2018/45] | Vertreter | Watkin, Timothy Lawrence Harvey, et al Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0QL / GB | [N/P] |
Frühere [2021/37] | Watkin, Timothy Lawrence Harvey, et al Marks & Clerk LLP Fletcher House The Oxford Science Park Heatley Road Oxford OX4 4GE / GB | ||
Frühere [2018/45] | Derry, Paul Stefan, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16820415.4 | 07.12.2016 | [2018/45] | WO2016US65417 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662301734P | 01.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662301734 P | US201615172457 | 03.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615172457 | [2018/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017151203 | Datum: | 08.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3398115 | Datum: | 07.11.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.09.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3398115 | Datum: | 15.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.09.2017 | Klassifikation | IPC: | G06N3/04, G10L15/16, // G06N3/08 | [2021/16] | CPC: |
G06N3/044 (EP,US);
G06N3/0442 (KR);
G06N3/08 (CN);
G06N3/084 (EP,US);
G06N3/04 (CN);
G06N3/0495 (KR);
G10L15/063 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2018/45] | G06N3/04, G06N3/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPRIMIERTE REKURRENTE NEURONALE NETZWERK MODELLE | [2021/16] | Englisch: | COMPRESSED RECURRENT NEURAL NETWORK MODELS | [2018/45] | Französisch: | MODÈLES DES RÉSEAUX NEURONALS RÉCURRENT COMPRIMÉS | [2021/16] |
Frühere [2018/45] | MODELLE EINES KOMPRIMIERTEN WIEDERKEHRENDEN NEURONALEN NETZWERKS | ||
Frühere [2018/45] | MODÈLES DE RÉSEAU NEURONAL RÉCURSIF COMPRIMÉ | Eintritt in die regionale Phase | 27.07.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.07.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.07.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 27.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/45] | 27.07.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 09.03.2021 geplant war | 09.03.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 01.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.08.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.08.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21191078.1 / EP3955168 | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.12.2016 | AL | 15.09.2021 | AT | 15.09.2021 | CY | 15.09.2021 | CZ | 15.09.2021 | DK | 15.09.2021 | EE | 15.09.2021 | ES | 15.09.2021 | FI | 15.09.2021 | HR | 15.09.2021 | IT | 15.09.2021 | LT | 15.09.2021 | LV | 15.09.2021 | MC | 15.09.2021 | MK | 15.09.2021 | MT | 15.09.2021 | NL | 15.09.2021 | PL | 15.09.2021 | RO | 15.09.2021 | RS | 15.09.2021 | SE | 15.09.2021 | SI | 15.09.2021 | SK | 15.09.2021 | SM | 15.09.2021 | TR | 15.09.2021 | IE | 07.12.2021 | LU | 07.12.2021 | BG | 15.12.2021 | NO | 15.12.2021 | GR | 16.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | IS | 15.01.2022 | PT | 17.01.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
TR | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 15.09.2021 | |
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 15.09.2021 | |
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 15.09.2021 | |
NO | 15.12.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2015170020 (GARIMELLA SRI VENKATA SURYA SIVA RAMA KRISHNA [US]); | [Y]US2016035344 (GONZALEZ-DOMINGUEZ JAVIER [ES], et al); |