EP3342871 - MIKROORGANISMUS MIT L-LEUCIN-PRODUKTIVITÄT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON L-LEUCIN DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CJ Cheiljedang Corporation 330, Dongho-ro Jung-gu Seoul 04560 / KR | [2018/27] | Erfinder | 01 /
SONG, Byeong Cheol 403-1001 10 Geumhwa-ro 58beon-gil Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 17072 / KR | 02 /
LEE, Ji Hye 105-504 121 Gwanak-daero Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 13922 / KR | 03 /
JEON, Ae Ji 1010ho 45-1 Dongjak-daero 1-gil Dongjak-gu Seoul 07025 / KR | 04 /
KIM, Jong Hyun 403-1501 124 Daran-ro Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14052 / KR | 05 /
KIM, Hye Won 417-506 206 Baekhyeon-ro Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13607 / KR | [2018/27] | Vertreter | Gill, Siân Victoria, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2018/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16839631.5 | 25.08.2016 | [2018/27] | WO2016KR09438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150119785 | 25.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150119785 | [2018/27] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017034343 | Datum: | 02.03.2017 | Sprache: | KO | [2017/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3342871 | Datum: | 04.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3342871 | Datum: | 22.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 02.03.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2019 | Klassifikation | IPC: | C12P13/06, C12R1/15, C12N15/77 | [2020/07] | CPC: |
C12N1/205 (EP,RU,US);
C12N15/77 (EP,RU,US);
C12P13/04 (RU);
C12P13/06 (EP,RU,US);
C12R2001/15 (EP,RU,US)
|
Frühere IPC [2019/15] | C12P13/06, C12R1/15 | ||
Frühere IPC [2018/27] | C12N15/77, C12P13/06, C12R1/15 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKROORGANISMUS MIT L-LEUCIN-PRODUKTIVITÄT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON L-LEUCIN DAMIT | [2018/27] | Englisch: | MICROORGANISM HAVING L-LEUCINE PRODUCTIVITY, AND METHOD FOR PREPARING L-LEUCINE USING SAME | [2018/27] | Französisch: | MICRO-ORGANISME PRODUISANT DE LA L-LEUCINE; ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE L-LEUCINE UTILISANT CELUI-CI | [2018/27] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 28.02.2018 | Übersetzung eingereicht | 28.02.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 28.02.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/27] | 28.02.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 22.04.2020 | AT | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | DK | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | BG | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | IE | 25.08.2020 | LU | 25.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
IE | 25.08.2020 | ||
LU | 25.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
IE | 25.08.2020 | ||
LU | 25.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
LU | 25.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
LU | 25.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
DK | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3865690 (OKUMURA SHINJI, et al) | Internationale Recherche | [X]US5763231 (ONO YUKIKO [JP], et al); | [X]KR19980082891 ; | [X]KR100220018B (CHEIL JEDANG CORP [KR]); | [X]KR100438146B (CJ CORP); | [X]CN103031265B (XINTAI JIAHE BIOTECHNOLOGY CO LTD) |