EP3355604 - BASISSTATIONSVORRICHTUNG, ENDGERÄTEVORRICHTUNG UND KOMMUNIKATIONSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 1 Takumi-cho Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | [2018/31] | Erfinder | 01 /
YAMADA, Ryota Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 02 /
GOTO, Jungo Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 03 /
NAKAMURA, Osamu Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | [2018/31] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/31] | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16848447.5 | 26.08.2016 | [2018/31] | WO2016JP74929 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150187658 | 25.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015187658 | [2018/31] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017051659 | Datum: | 30.03.2017 | Sprache: | JA | [2017/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3355604 | Datum: | 01.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.03.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W16/28, H04J99/00, H04W24/10, H04W72/04 | [2018/31] | CPC: |
H04J11/0026 (EP,KR);
H04B7/0426 (KR);
H04B7/0452 (EP,KR,US);
H04B17/24 (KR);
H04J11/0036 (EP);
H04J11/0073 (US);
H04J11/0076 (US);
H04L5/005 (US);
H04W16/28 (US);
H04W24/10 (EP,US);
H04W52/0219 (EP);
H04W52/0245 (EP);
H04W72/04 (US);
H04J2211/005 (KR);
H04W52/34 (EP);
H04W72/23 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BASISSTATIONSVORRICHTUNG, ENDGERÄTEVORRICHTUNG UND KOMMUNIKATIONSVERFAHREN | [2018/31] | Englisch: | BASE STATION DEVICE, TERMINAL DEVICE, AND COMMUNICATION METHOD | [2018/31] | Französisch: | DISPOSITIF DE STATION DE BASE, DISPOSITIF TERMINAL ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION | [2018/31] | Eintritt in die regionale Phase | 22.03.2018 | Übersetzung eingereicht | 22.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.03.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 22.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/31] | 22.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.05.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.10.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.2023 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/25] | 23.11.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung | 12.02.2024 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2024/25] | 13.02.2024 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2015141689 (SHARP KK [JP]) [I] 1-12 * the whole document *; | [XP]WO2016129424 (SHARP KK [JP]) [XP] 1-12 * the whole document *; | EP3122133 [ ] (SHARP KK [JP]) [ ] * abstract ** paragraphs [0004] , [0064] , [0068] *; | US2018035386 [ ] (YAMADA RYOTA [JP], et al) [ ] * paragraphs [0003] , [0047] , [0049] , [0072] , [0074] , [0076] , [0078] - [0081] - [0084] - [0086] - [0111] - [0113] * * figures 1,3,4 *; | [XI] - ITL, "High Level Signalling of NOMA for Multiuser Superposition Transmission", vol. RAN WG1, no. Beijing, China; 20150824 - 20150828, (20150823), 3GPP DRAFT; R1-154547, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20150823), XP051001817 [X] 1-3,5-8,10-12 * the whole document * [I] 4,9 | Internationale Recherche | [X]JP2015136031 (NTT DOCOMO INC) [X] 1-16 * , paragraphs [0004] to [0009], [0041] to [0046]; fig. 1, 5 & WO 2015/107818 A1 & CN 105917718 A *; | [A] - ZTE, "TP for Categorization of MUST Schemes", 3GPP TSG-RAN WG1#82 R1-154927, (20150828), XP051002010 [A] 1-16 |