Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3362068 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3362068



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 311
25.10.2024 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
09.01.2024 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
23.11.2023 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
13.11.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.11.2023 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
13.11.2023 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
13.11.2023 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
13.11.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
03.07.2023 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
03.07.2023 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
03.07.2023 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
03.07.2023 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
03.07.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 33
03.07.2023 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 33
04.05.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
04.05.2023 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
04.05.2023 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 33
04.05.2023 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
04.05.2023 Beschreibung Recherche / Prüfung 32
04.05.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
04.05.2023 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
15.02.2023 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
15.02.2023 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
28.09.2021 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.09.2021 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
28.09.2021 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
28.09.2021 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
28.09.2021 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
27.07.2021 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 2
22.07.2021 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
22.07.2021 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
22.07.2021 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
18.03.2021 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
18.03.2021 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
12.03.2021 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
16.12.2019 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
16.12.2019 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
16.12.2019 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 3
23.10.2019 Antrag auf Gebührenzahlung zurückgewiesen Recherche / Prüfung 1
05.06.2019 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
16.05.2019 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
16.05.2019 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
16.05.2019 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
16.05.2019 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
26.04.2019 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
25.07.2018 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
28.05.2018 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 3
24.05.2018 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
24.05.2018 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
24.05.2018 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
30.04.2018 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 5
13.04.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.04.2018 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 5
23.02.2018 Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt Recherche / Prüfung 4
10.05.2017 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 49
20.04.2017 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 1
20.04.2017 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 Recherche / Prüfung 35